Alfredo Gruarin
domiciled in Capolago, from Italy Active mandates: Riello SA, Société pour les Investissements Julek SA and more Connected persons: Lisa Anne Bongiovi, Michael Daniel Kovsky, Joseph Eusebio Gutierrez Garcia and more You can stay up to date through "Alfredo Gruarin", please log in or register free of charge.You are now following "Alfredo Gruarin"
Credit rating You can stay up to date through "Alfredo Gruarin", please log in or register free of charge.You are now following "Alfredo Gruarin"
|
Places where people with the name Alfredo Gruarin live
Sectors in which people with the name Alfredo Gruarin work
Trading with various goods
Operation of other financial institutions
Personal wellness and beauty services
Other construction
Fiduciary services
Operation of hotels, inns and B&B/guesthouses
Trading with various goods
Operation of other financial institutions
Personal wellness and beauty services
Other construction
Fiduciary services
Operation of hotels, inns and B&B/guesthouses
Private persons with the name Alfredo Gruarin
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Alfredo Gruarin
Publication number: 4038043, Commercial Registry Office Zug, (170)
M3 Fuel Stop AG, in Zug, CHE-410.286.484, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2015, Publ. 2506493).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gruarin, Alfredo, italienischer Staatsangehöriger, in Mendrisio, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Khezri, Daniel Bijan, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2506493, Commercial Registry Office Zug, (170)
M3 Fuel Stop AG (M3 Fuel Stop SA) (M3 Fuel Stop Ltd.), in Zug, CHE-410.286.484, c/o KCRI (Khezri Capital Research International) AG, Gubelstrasse 11, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
17.11.2015.
Zweck:
Halten und Entwicklung, Kauf, Verkauf und Lizenzierung aller Immaterialgüterrechte in Bezug auf den Betrieb von 'fast-track Wellness';
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 17.11.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Khezri, Daniel Bijan, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gruarin, Alfredo, italienischer Staatsangehöriger, in Mendrisio, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1300039, Commercial Registry Office Zug, (170)
BIOMEDICAL TECHNOLOGY RESEARCH CONSULTING SERVICES AG, in Zug, CHE-113.747.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2009, S. 33, Publ. 5075228).
Firma neu:
BIOMEDICAL TECHNOLOGY RESEARCH CONSULTING SERVICES AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.12.2013 aufgelöst.
Liquidationsdomizil:
c/o Wullschleger Martinenghi Manzini Servizi Fiduciari SA, Via alla Campagna 2A, 6900 Lugano.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Petrini, Gardo, von Comano, in Carabietta, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gruarin, Alfredo, italienischer Staatsangehöriger, in Mendrisio, Liquidator, mit Einzelunterschrift.