Stefan Greiner
domiciled in Davos Platz, from Feuerthalen Active mandates: Simply Swiss GmbH, Greiner leisure products Connected persons: Marcel Greiner You can stay up to date through "Stefan Greiner", please log in or register free of charge.You are now following "Stefan Greiner"
Credit rating You can stay up to date through "Stefan Greiner", please log in or register free of charge.You are now following "Stefan Greiner"
|
Places where people with the name Stefan Greiner live
Sectors in which people with the name Stefan Greiner work
Trade fair, exhibition and convention organising
Trading with recreational products
Trade fair, exhibition and convention organising
Trading with recreational products
Private persons with the name Stefan Greiner
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Stefan Greiner
Publication number: HR01-1004974839, Commercial Registry Office Berne, (36)
Greinerviolins GmbH, in Brienz (BE), CHE-478.381.440, Hobacherweg 1, 3855 Brienz BE, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
01.09.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Bau und Handel mit Streichinstrumenten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder finanzieren, oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 03.09.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Greiner, Stefan Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Brienz BE, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Brönnimann, Daniel, von Wald (BE), in Hünibach (Thun), mit Einzelunterschrift.
Publication number: 7159882, Commercial Registry Office Berne, (36)
Wogeno Colo Biel, in Biel/Bienne, CH-073.5.003.024-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 191 vom 01.10.2004, S. 3, Publ. 2474056).
Statutenänderung:
22.06.2010.
Firma neu:
GENOSSENSCHAFT WOGENO/COLO BIEL-BIENNE.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Für die Verbindlichkeiten haftet einzig das Genossenschaftsvermögen;
jede persönliche Haftbarkeit der Mitglieder ist ausgeschlossen.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Jeder Genossenschafter ist verpflichtet einen auf den Namen lautenden Pflichtanteil von CHF 2'000.-- zu übernehmen.].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich.
Weitere Adresse:
Postfach 1369, 2501 Biel/Bienne.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Greiner, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Cormoret, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Läng, Marianne, von Utzenstorf, in Biel BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Liliane Natascha, genannt Lulu, von Saanen, in Biel/Bienne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stünzi, Robin, von Horgen, in Biel/Bienne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Consulta Treuhand und Steuerberatungs AG (CH-073.3.000.482-1), in Täuffelen, Revisionsstelle.
Publication number: 6569644, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Simply Swiss GmbH, in Davos, CH-350.4.003.193-5, Promenade 36, 7270 Davos Platz, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
17.02.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen und Handel aller Art in den Bereichen Kongresse, Tourismus und Sport;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 17.02.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Greiner, Stefan, von Feuerthalen, in Davos, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.