Paul-André Graf
domiciled in Oberdiessbach, from Rebstein Active mandates: AFA Reisen AG, AFA Service AG and more Connected persons: Sarah Elena Trachsel, Alexandra Krebs, Eric Graf and more You can stay up to date through "Paul-André Graf", please log in or register free of charge.You are now following "Paul-André Graf"
Credit rating You can stay up to date through "Paul-André Graf", please log in or register free of charge.You are now following "Paul-André Graf"
|
Places where people with the name Paul-André Graf live
Sectors in which people with the name Paul-André Graf work
Transportation of passenger and freight by road
IT services
Dealing and repair of automobiles and motorcycles
Transportation of passenger and freight by road
IT services
Dealing and repair of automobiles and motorcycles
Private persons with the name Paul-André Graf
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Paul-André Graf
Publication number: 3048973, Commercial Registry Office Berne, (36)
Adelboden-Tourismus, in Adelboden, CHE-105.810.260, Verein (SHAB Nr. 167 vom 01.09.2014, Publ. 1689733).
Statutenänderung:
08.04.2016. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wick, Donald Georg, von Zuzwil (SG), in Adelboden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hostettler, Markus, von Wahlern, in Frutigen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burn, Christoph, von Adelboden, in Adelboden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Graf, Paul-André, genannt Paul, von Rebstein, in Oberdiessbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Andreas, von Guggisberg, in Bülach, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Urech, Ursula, von Hallwil, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gempeler, Markus, von Frutigen, in Adelboden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hari, Anton Friedrich, von Adelboden, in Adelboden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 1197971, Commercial Registry Office Berne, (36)
Adelboden-Tourismus, in Adelboden, CH-092.6.001.485-3, Verein (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2011, Publ. 6311094).
Organisation neu:
[Streichung der Organisation von Amtes wegen, da nicht zum Eintragungstext gehörend.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hari, Andreas, von Walterswil BE, in Adelboden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reimann, Esther, von Winterthur, in Adelboden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schranz, Silvia, von Adelboden, in Adelboden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Germann Treuhand + Revision AG (CH-035.3.011.095-8), in Adelboden, Revisionsstelle;
Zimmermann, Heidi, von Adelboden, in Frutigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Blum, Jürg, von Saanen, in Adelboden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schäfli, Barbara, von Schaffhausen und Homburg, in Hagendorn (Cham), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burn, Christoph, von Adelboden, in Adelboden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Graf, Paul-André, genannt Paul, von Rebstein, in Oberdiessbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmid, Peter, von Frutigen, in Adelboden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pfenninger, Urs, von Bäretswil, in Adelboden, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
SRG Schweizerische Revisionsgesellschaft AG (CH-036.9.043.175-0), in Bern, Revisionsstelle.
Publication number: 870630, Commercial Registry Office Berne, (36)
DV-Bern AG, in Bern, EDV-Beratung, -Organisation, -System- und Applikationsprogrammierung, EDV-Schulung usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 04.11.2002, S. 2, Publ. 712230).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gal, Stefan, von Bern, in Rubigen, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Paul-André, von Rebstein, in Oberdiessbach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steuri, Bernhard, von Därligen, in Moosseedorf, mit Kollektivprokura zu zweien.