Boris Graf
domiciled in Bern, from Rothenburg Active mandates: graf furer architekten gmbh Connected persons: Natalie Furer You can stay up to date through "Boris Graf", please log in or register free of charge.You are now following "Boris Graf"
Credit rating You can stay up to date through "Boris Graf", please log in or register free of charge.You are now following "Boris Graf"
|
Places where people with the name Boris Graf live
Sectors in which people with the name Boris Graf work
Architectural and engineering activities
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Boris Graf
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Boris Graf
Publication number: HR02-1004722330, Commercial Registry Office Berne, (36)
GRAF architekten GmbH, in Bern, CHE-224.333.829, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2018, Publ. 1004514903).
Statutenänderung:
18.09.2019.
Firma neu:
graf furer architekten gmbh.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Boris, von Rothenburg, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Furer, Natalie, von Röthenbach im Emmental, in Bolligen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: HR02-1004629292, Commercial Registry Office Berne, (36)
Schenker Stuber von Tscharner Architekten AG, in Bern, CHE-106.538.681, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2018, Publ. 1004530605).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Boris, von Rothenburg, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004530605, Commercial Registry Office Berne, (36)
Schenker Stuber von Tscharner Architekten AG, in Bern, CHE-106.538.681, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2016, Publ. 2835983).
Statutenänderung:
17.12.2018.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Architekturbüros. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann Grundstücke zu nicht spekulativen Zwecken erwerben und wieder veräussern, sowie alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die mit diesem im direkten oder indirekten Zusammenhang stehen.
Aktienkapital neu:
CHF 120'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 120'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
1'200 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stuber, Christoph, von Lohn-Ammannsegg, in Zollikofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Graf, Boris, von Rothenburg, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
von Tscharner, Jean-Marc Nicolas, von Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].