Anton Graber
domiciled in Aeschlen ob Gunten, from Sigriswil Active mandates: Graber Transporte Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Anton Graber", please log in or register free of charge.You are now following "Anton Graber"
Credit rating You can stay up to date through "Anton Graber", please log in or register free of charge.You are now following "Anton Graber"
|
Places where people with the name Anton Graber live
Sectors in which people with the name Anton Graber work
Transportation of passenger and freight by road
Transportation of passenger and freight by road
Private persons with the name Anton Graber
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Anton Graber
Publication number: 1346465, Commercial Registry Office Berne, (36)
Graber Transporte, in Sigriswil, CHE-101.629.224, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2002, S. 3, Publ. 358156).
Domizil neu:
Aeschlenstrasse 138, 3656 Aeschlen ob Gunten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graber, Anton, von Sigriswil, in Aeschlen ob Gunten (Sigriswil), Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Aeschlen (Sigriswil)].
Publication number: 5040174, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Anton Graber, in Müllheim, CH-440.1.022.157-8, Tannenweg 8, 8555 Müllheim Dorf, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Schulung und Beratung für Fahrdynamik, Economie und Fahrsicherheit.
Eingetragene Personen:
Graber, Anton, von Salenstein, in Müllheim Dorf (Müllheim), Inhaber, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4479494, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Luzernische Saatzuchtgenossenschaft, in Sursee, CH-100.5.009.401-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.10.1988, S. 4361).
Statutenänderung:
26.03.2008.
Domizil neu:
c/o Fenaco, Obstfeldstrasse 1, 6210 Sursee.
Zweck neu:
Erhaltung und Förderung der Saatgutproduktion im Tätigkeitsgebiet in gemeinsamer Selbsthilfe und zu Gunsten ihrer Mitglieder.
Haftung/Nachschusspflicht:
[gestrichen: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet nur deren Vermögen.].
Pflichten:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen:
Mitteilungen erfolgen schriftlich oder in der Fachpresse. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 16.04.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. [gestrichen: Mitteilungen erfolgen schriftlich oder im 'Landwirt'.]. [gestrichen: Vorstand: 5 - 7 Mitglieder].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graber, Anton, von Schötz, in Schötz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Alois, von Grossdietwil, in Sursee, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bucheli, Josef, von Buttisholz, in Buttisholz, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Georges, von Rickenbach LU und Sursee, in Hergiswil bei Willisau, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hüsler, Fredy, von Rickenbach LU, in Rickenbach LU, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steiger, Franz, von Schlierbach, in Schlierbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winiger, Fridolin genannt Fredy, von Hohenrain, in Hohenrain, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Winiger, Fredy, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Arnold, Alfred, von Schlierbach, in Schlierbach, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Amrein, Toni, von Gunzwil, in Gunzwil, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwegler, Hans-Jörg, von Ettiswil, in Ettiswil, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arnold, Adrian, von Reiden, in Cham, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fischer, Dominik, von Triengen, in Triengen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.