Willi Gottardo
domiciled in Bütschwil, from Niederhelfenschwil Active mandates: Gloor Gottardo Baumanagement GmbH Connected persons: Wolfgang Alexander Gloor You can stay up to date through "Willi Gottardo", please log in or register free of charge.You are now following "Willi Gottardo"
Credit rating You can stay up to date through "Willi Gottardo", please log in or register free of charge.You are now following "Willi Gottardo"
|
Places where people with the name Willi Gottardo live
Sectors in which people with the name Willi Gottardo work
Architectural and engineering activities
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Willi Gottardo
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Willi Gottardo
Publication number: 4190771, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Valastone Baumanagement AG, in St. Gallen, CHE-287.376.980, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2016, Publ. 2961437).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmuki, Jasmin Natalie, von Kirchberg SG, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bechtiger, Roger, von Mosnang, in St. Gallen, mit Einzelunterschrift;
Gottardo, Willi, von Niederhelfenschwil, in Bütschwil (Bütschwil-Ganterschwil), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gloor, Wolfgang Alexander, von Biel/Bienne, in Speicher, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oberle, Martin, von Full-Reuenthal, in Appenzell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3379871, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Gloor Architektur GmbH, bisher in Speicher, CHE-110.266.385, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2010, S. 3, Publ. 5632380).
Gründungsstatuten:
17.10.2003.
Statutenänderung:
16.02.2017.
Firma neu:
Gloor Gottardo Baumanagement GmbH.
Sitz neu:
Gossau SG.
Domizil neu:
Industriestrasse 135, 9200 Gossau.
Zweck neu:
Beratung, Planung und Ausführung von Bauvorhaben. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie Liegenschaften kaufen, belehnen oder verkaufen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.].Mitteilungen neu: Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gloor, Inés, von Biel/Bienne, in St. Gallen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gottardo, Willi, von Niederhelfenschwil, in Bütschwil (Bütschwil-Ganterschwil), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Gloor, Wolfgang, von Biel/Bienne, in Speicher, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Publication number: 2950489, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Valastone Baumanagement AG, in St. Gallen, CHE-287.376.980, St.Georgen-Strasse 90 , 9011 St. Gallen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
04.07.2016.
Zweck:
Dienstleistungen in Planung, Leitung und Ausführung von Bauprojekten sowie Bauherrenvertretung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.06.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Schmuki, Jasmin Natalie, von Kirchberg SG, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bechtiger, Roger, von Mosnang, in St. Gallen, mit Einzelunterschrift;
Gloor, Wolfgang Alexander, von Biel/Bienne, in Bütschwil (Bütschwil-Ganterschwil), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gottardo, Willi, von Niederhelfenschwil, in Bütschwil (Bütschwil-Ganterschwil), mit Kollektivunterschrift zu zweien.