Christian Gnägi
domiciled in Herzogenbuchsee, from Bellmund Active mandates: weg-punkt Gnägi Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Christian Gnägi", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Gnägi"
Credit rating You can stay up to date through "Christian Gnägi", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Gnägi"
|
|
Christian Gnägi
domiciled in Ipsach, from Ipsach Active mandates: Immo Quellmatt AG Ipsach Connected persons: Werner Gnägi, Roman Nellen, Ruth Jayet-Gnägi and more You can stay up to date through "Christian Gnägi", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Gnägi"
Credit rating You can stay up to date through "Christian Gnägi", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Gnägi"
|
|
Christian Gnägi
domiciled in Meilen, from Schwadernau Active mandates: LINXX AG in Liquidation, LD. PARRA VELASQUEZ Connected persons: Françoise Alix Clemes, Leidy Dahiana Parra Velasquez You can stay up to date through "Christian Gnägi", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Gnägi"
Credit rating You can stay up to date through "Christian Gnägi", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Gnägi"
|
Places where people with the name Christian Gnägi live
Sectors in which people with the name Christian Gnägi work
Architectural and engineering activities
Management of real estate portfolio properties
Operation of call centres
Trading in clothings
Architectural and engineering activities
Management of real estate portfolio properties
Operation of call centres
Trading in clothings
Private persons with the name Christian Gnägi
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Christian Gnägi
Publication number: HR02-1006119177, Commercial Registry Office Berne, (36)
Immo Quellmatt AG Ipsach, in Ipsach, CHE-109.573.828, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 13.10.2015, S.0, Publ. 2422055).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gnägi Nellen, Verena, von Ipsach und Naters, in Ipsach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gnägi, Christian, von Ipsach, in Ipsach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gnägi, Werner, von Ipsach, in Dotzigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nellen, Roman, von Naters, in Ipsach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005965353, Commercial Registry Office Zurich, (20)
LINXX AG, in Küsnacht (ZH), CHE-436.384.846, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2023, Publ. 1005697277).
Firma neu:
LINXX AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 08.02.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gnägi, Christian, von Schwadernau, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR01-1005697277, Commercial Registry Office Zurich, (20)
LINXX AG, in Küsnacht (ZH), CHE-436.384.846, Bühlstrasse 49, 8700 Küsnacht ZH, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
23.02.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Vertrieb und Verkauf von Service Produkten (inbound/outbound) sowie das Erbringen von Beratungs- und Dienstleistungen im selbigen Bereich. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann. Des Weiteren kann die Gesellschaft sämtliche Geschäfte durchführen, die geeignet sind, die Entwicklung der Unternehmung zu ermöglichen oder zu fördern. Die Gesellschaft kann an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Konzerngesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderer Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 23.02.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Alix Clemes, Françoise, französische Staatsangehörige, in Küsnacht (ZH), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gnägi, Christian, von Schwadernau, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.