Thomas Gisselbrecht
domiciled in Bolligen, from Köniz and Bolligen Active mandates: Unterstützungsfonds des Bernischen Anwaltsverbandes, Zofingerhaus-Stiftung and more Connected persons: Claudia Schreiber, Nicolas Brügger, Andreas Manuel Güngerich and more You can stay up to date through "Thomas Gisselbrecht", please log in or register free of charge.You are now following "Thomas Gisselbrecht"
Credit rating You can stay up to date through "Thomas Gisselbrecht", please log in or register free of charge.You are now following "Thomas Gisselbrecht"
|
Places where people with the name Thomas Gisselbrecht live
Sectors in which people with the name Thomas Gisselbrecht work
Fund management
Management of real estate portfolio properties
Recruiting agency services
Services regarding management consulting
Notary and advocate office
Fund management
Management of real estate portfolio properties
Recruiting agency services
Services regarding management consulting
Notary and advocate office
Private persons with the name Thomas Gisselbrecht
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Thomas Gisselbrecht
Publication number: HR02-1005866415, Commercial Registry Office Berne, (36)
Hess Motorrad AG, in Ostermundigen, CHE-448.311.943, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2023, Publ. 1005789619).
Firma neu:
Hess Motorrad AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.10.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gisselbrecht, Thomas, von Köniz, in Bolligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Michel, von Arni (BE), in Emmenmatt (Lauperswil), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Moser-Hofmann, Jutta Christel, deutsche Staatsangehörige, in Emmenmatt (Lauperswil), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hess, Jasmin, von Grosshöchstetten, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
GisselbRecht & Wirtschaft AG (CHE-497.682.557), in Bern, Liquidatorin.
Publication number: HR02-1005794487, Commercial Registry Office Berne, (36)
Unterstützungsfonds des Bernischen Anwaltsverbandes, in Bern, CHE-109.604.096, Stiftung (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2021, Publ. 1005271240).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gasser, Dominik, von Zeiningen, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisselbrecht, Thomas, von Köniz, in Bolligen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1005274527, Commercial Registry Office Berne, (36)
Zofingerhaus-Stiftung, in Bern, CHE-214.118.703, Stiftung (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2017, Publ. 3876029).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Matthias, von Recherswil, in Faoug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beyeler, Dominic Lucien, von Rüschegg, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuch, Martin Hans, von Bern, in Gümligen (Muri bei Bern), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grandchamp, Michel, von Puidoux, in Biel/Bienne, Mitglied des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Remund, Nicola, von Bern, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Weber, Alexander, von Schwyz, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gisselbrecht, Thomas, von Bolligen, in Bolligen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.