Eric Gisler
domiciled in Allschwil, from Schattdorf Active mandates: Morath AG Connected persons: Tina Wilhelm, Oliver Scheidegger, David Marc Dups and more You can stay up to date through "Eric Gisler", please log in or register free of charge.You are now following "Eric Gisler"
Credit rating You can stay up to date through "Eric Gisler", please log in or register free of charge.You are now following "Eric Gisler"
|
Places where people with the name Eric Gisler live
Sectors in which people with the name Eric Gisler work
Other construction
Other construction
Private persons with the name Eric Gisler
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Eric Gisler
Publication number: HR02-1005677905, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Morath AG, in Basel, CHE-101.387.423, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 23.09.2019, Publ. 1004721604).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nussbaumer, Mathieu, von Lüterkofen-Ichertswil, in Muespach le Haut (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dups, David Marc, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gisler, Eric, von Schattdorf, in Allschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 972175, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Flaachtal - Stiftung, in Flaach, CH-020.7.000.669-7, Stiftung (SHAB Nr. 149 vom 04.08.1999, S. 5319). [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.]. Die Stiftung wurde mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 07.08.2008 von der Pflicht befreit, eine Revisionsstelle zu bezeichnen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gisler, Erich, von Flaach, in Flaach, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Walter, von Flaach, in Flaach, Mitglied des Stiftungsrates und Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Binotto, Armin, von Gams, in Dorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mäder, Roland, von Schleitheim, in Berg am Irchel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beereuter, Hans, von Stadel, in Buch am Irchel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Lukas, von Volken, in Volken, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6809160, Commercial Registry Office Zug, (170)
ATISA Personalvorsorgestiftung der Tschümperlin-Unternehmungen, in Baar, CH-170.7.000.558-6, Stiftung (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2011, Publ. 6464544).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Convisa AG, in Schwyz, Revisionsstelle;
Gisler, Erich, von Seedorf UR, in Seedorf UR, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
CONVISA Revisions AG (CH-130.3.012.955-1), in Schwyz, Revisionsstelle;
Jaus, Boris, von Basel, in Laupersdorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.