Daniel Gisin
domiciled in Basel, from Maisprach Active mandates: ZAGIS GmbH, Schäublin Treuhand AG and more Connected persons: Tobias Schäublin, Mustafa Senpinar, Paulo Wyss and more You can stay up to date through "Daniel Gisin", please log in or register free of charge.You are now following "Daniel Gisin"
Credit rating You can stay up to date through "Daniel Gisin", please log in or register free of charge.You are now following "Daniel Gisin"
|
Places where people with the name Daniel Gisin live
Sectors in which people with the name Daniel Gisin work
Services regarding management consulting
Fiduciary services
Services regarding management consulting
Fiduciary services
Private persons with the name Daniel Gisin
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Daniel Gisin
Publication number: HR02-1005075069, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
GNBL AG, in Binningen, CHE-138.049.630, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2019, Publ. 1004683039).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gisin, Daniel, von Maisprach, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Godin, Carla Michelle, kanadische Staatsangehörige, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005021273, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Road-Promotion GmbH, bisher in Hergiswil (NW), CHE-247.321.487, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2016, Publ. 3240399).
Statutenänderung:
26.10.2020.
Firma neu:
ZAGIS GmbH.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Froburgstr. 5, 4052 Basel.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Business Center, das Anbieten von Dienstleistungen in Zusammenhang mit der Bereitstellung von Büro- und Konferenzräumen sowie die Domizilgewährung an Firmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zehnder Buri, Sarah, von Basel, in Pfeffingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Yokus, Mehmet, von Basel, in Pfeffingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
DaGi GmbH (CHE-115.000.386) [ CH-400.4.031.959-1], in Wintersingen, Gesellschafterin, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
SeDeC GmbH (CHE-112.379.511) [ CH-280.4.008.671-3], in Hergiswil (NW), Gesellschafterin, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
ZACC GmbH (CHE-396.411.676), in Pfeffingen, Gesellschafterin, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Gisin, Daniel, von Maisprach, in Basel, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Schäublin, Tobias, von Bennwil, in Oberdorf (BL), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Zanon, Oliver, von Aesch (BL), in Pfeffingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004853281, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
be-insured ag, in Pratteln, CHE-183.308.128, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2019, Publ. 1004650253).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gisin, Daniel, von Maisprach, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tzinoglou, Anastasios, griechischer Staatsangehöriger, in Rümlang, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Tzinoglou, Eleftherios, griechischer Staatsangehöriger, in Dulliken, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.