Marina Giori Lhota
domiciled in Oberägeri, from Lonay Active mandates: NewTysa Holding AG, Tyrolit Leitungsgesellschaft AG in Liquidation and more Connected persons: Robert Buchbauer, Markus Langes-Swarovski, Mathias Margreiter and more You can stay up to date through "Marina Giori Lhota", please log in or register free of charge.You are now following "Marina Giori Lhota"
Credit rating You can stay up to date through "Marina Giori Lhota", please log in or register free of charge.You are now following "Marina Giori Lhota"
|
Places where people with the name Marina Giori Lhota live
Sectors in which people with the name Marina Giori Lhota work
Operation of other financial institutions
Business management and administration
Operation of other financial institutions
Business management and administration
Private persons with the name Marina Giori Lhota
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Marina Giori Lhota
Publication number: HR02-1005666879, Commercial Registry Office Zug, (170)
GBC Global Business Consulting AG, in Baar, CHE-115.489.538, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2021, Publ. 1005157580).
Firma neu:
GBC Global Business Consulting AG in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Unitreu, Urs Nideröst Treuhand, Lättichstrasse 6, 6340 Baar. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 09.12.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lhota, Adalbert, österreichischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Giori Lhota, Marina, von Lonay, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vock, Matthias Erik, von Sarmenstorf, in Zollikon, Liquidator, mit Einzelunterschrift, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005477335, Commercial Registry Office Zurich, (20)
NewTysa Holding AG, in Männedorf, CHE-392.758.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 17.02.2021, Publ. 1005102883).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchbauer, Robert, von Erlenbach (ZH), in Erlenbach (ZH), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Giori Lhota, Marina, von Lonay, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR01-1005410994, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Tyrolit Leitungsgesellschaft AG, in Männedorf, CHE-247.672.260, c/o Swarovski International Holding AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
01.02.2022.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Übernahme der Geschäftsführung und der persönlichen Haftung für Personengesellschaften der Swarovski-Gruppe, insbesondere von der Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG in Schwaz (AT).
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vornehmen. Gemäss Erklärung vom 01.02.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Swarovski, Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in Wattens (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giori Lhota, Marina, von Lonay, in Oberägeri, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buchbauer, Robert, von Erlenbach (ZH), in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Langes-Swarovski, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Wattens (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Margreiter, Mathias, österreichischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schiestl-Swarovski, Monika, österreichische Staatsangehörige, in Wattens (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.