Philippe Giaccari
domiciled in Zürich, from Vouvry Active mandates: micos Engineering GmbH Connected persons: Roman Schönbächler, Doris Schönbächler-Kaufmann, Urs Meier You can stay up to date through "Philippe Giaccari", please log in or register free of charge.You are now following "Philippe Giaccari"
Credit rating You can stay up to date through "Philippe Giaccari", please log in or register free of charge.You are now following "Philippe Giaccari"
|
Places where people with the name Philippe Giaccari live
Sectors in which people with the name Philippe Giaccari work
Architectural and engineering activities
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Philippe Giaccari
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Philippe Giaccari
Publication number: HR02-1005088127, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
micos Engineering GmbH, in Wauwil, CHE-112.381.241, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2019, Publ. 1004758227).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alberti, Edoardo, italienischer Staatsangehöriger, in Fällanden, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 945 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Melozzi, Mauro, italienischer Staatsangehöriger, in Maur, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 205 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönbächler, Roman, von Einsiedeln, in Wauwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 1'329 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 945 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Giaccari, Philippe, von Vouvry, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 1'328 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 945 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Meier, Urs, von Würenlingen, in Würenlingen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 1'328 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 945 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR02-1004758227, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
micos Engineering GmbH, in Wauwil, CHE-112.381.241, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2017, Publ. 3853327).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alberti, Edoardo, italienischer Staatsangehöriger, in Fällanden, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 945 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Giaccari, Philippe, von Vouvry, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 945 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Meier, Urs, von Würenlingen, in Würenlingen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 945 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Melozzi, Mauro, italienischer Staatsangehöriger, in Maur, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 205 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 3853327, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
micos Engineering GmbH, in Wauwil, CHE-112.381.241, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2016, Publ. 2952821).
Statutenänderung:
26.10.2017.
Stammkapital neu:
CHF 398'500.00 [bisher: CHF 293'100.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönbächler, Roman, von Einsiedeln, in Wauwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 945 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 695 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Alberti, Edoardo, italienischer Staatsangehöriger, in Fällanden, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 945 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 695 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Giaccari, Philippe, von Vouvry, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 945 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 695 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Meier, Urs, von Würenlingen, in Würenlingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 945 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 695 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Melozzi, Mauro, italienischer Staatsangehöriger, in Maur, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 205 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 151 Stammanteilen zu je CHF 100.00].