Hansjörg Germann
domiciled in Richterswil, from Klosters Active mandates: RISA Liegenschaften AG, Zürcher Kantonalbank Connected persons: Thomas Christoph Bürge, Roger Setz, Peter Kleb and more You can stay up to date through "Hansjörg Germann", please log in or register free of charge.You are now following "Hansjörg Germann"
Credit rating You can stay up to date through "Hansjörg Germann", please log in or register free of charge.You are now following "Hansjörg Germann"
|
Places where people with the name Hansjörg Germann live
Sectors in which people with the name Hansjörg Germann work
Architectural and engineering activities
Operation of banks and credit institutions
Architectural and engineering activities
Operation of banks and credit institutions
Private persons with the name Hansjörg Germann
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Hansjörg Germann
Publication number: HR02-1006128785, Commercial Registry Office Zurich, (20)
RISA Liegenschaften AG, in Richterswil, CHE-467.067.991, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2023, Publ. 1005921296).
Statutenänderung:
14.08.2024.
Aktienkapital neu:
CHF 15'500'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 15'500'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].
Aktien neu:
15'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung einer Forderung von CHF 4'500'000.00, wofür 4'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Margadant, Martin, von Chur, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Germann, Hansjörg, von Klosters, in Richterswil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bürge, Thomas Christoph, von Wädenswil, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1005439793, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Bellca Investments GmbH, in Herisau, CHE-156.756.613, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2019, Publ. 1004718735).
Statutenänderung:
24.03.2022.
Firma neu:
MD Real Invest Sàrl.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Produkten aller Art und das Tätigen von Investitionen im In- und Ausland einschliesslich den Erwerb und Verkauf von Liegenschaften und Grundstücken, die Vergabe von Darlehen sowie Versicherungsvermittlung. Sie kann Vertretungen von Produkten/Marken übernehmen und kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, insbesondere im Bereich der nachhaltigen Entwicklung. Sie bezweckt zudem die Erbringung von Managementdienstleistungen sowie die Beratung für Entwicklung, Überprüfung und Implementierung von Geschäftsstrategien sowie Beratung in Unternehmensführung, Finanzierung und Logistik. [Die statutarischen Nebenleistungsflichten wurden aufgehoben].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Germann, Hansjörg Beat, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Illnau-Effretikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mendes Barros Anacleto, Joaozinho, portugiesischer Staatsangehöriger, in Prilly, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Didíková, Adriana, slowakische Staatsangehörige, in Prilly, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005315248, Commercial Registry Office Berne, (36)
iDPARC AG, in Bern, CHE-110.575.722, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2019, Publ. 1004572597). [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 17.11.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Germann, Hansjörg, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Illnau (Illnau-Effretikon), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hugentobler, Wolfgang, von Uzwil, in Iffwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Rosser Treuhand AG (CHE-422.904.047), in Worblaufen (Ittigen), Revisionsstelle.