Danièle Gerber
domiciled in Wichtrach, from Schangnau Active mandates: Dog Fit GmbH Connected persons: Peter Gerber You can stay up to date through "Danièle Gerber", please log in or register free of charge.You are now following "Danièle Gerber"
Credit rating You can stay up to date through "Danièle Gerber", please log in or register free of charge.You are now following "Danièle Gerber"
|
Places where people with the name Danièle Gerber live
Sectors in which people with the name Danièle Gerber work
Performance of various services
Performance of various services
Private persons with the name Danièle Gerber
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Danièle Gerber
Publication number: HR02-1005971208, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ELEKTRO-MATERIAL AG, in Zürich, CHE-106.847.231, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2024, Publ. 1005934908).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Daniele, von Grenchen, in Münchenbuchsee, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rindlisbacher, Rudolf, von Landiswil, in Dotzigen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1005356098, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ELEKTRO-MATERIAL AG, in Zürich, CHE-106.847.231, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2021, Publ. 1005284383).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Daniele, von Grenchen, in Münchenbuchsee, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 5958262, Commercial Registry Office Berne, (36)
Peter Gerber Weingut und Kelterei AG, in Thun, CH-092.3.014.222-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 12.05.2000, S. 3211).
Firma neu:
Peter Gerber Weingut und Kelterei AG in Liq..
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.12.2010 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Peter, von Schangnau, in Hünibach (Thun), Präsident und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift];
Gerber-Bourquin, Liliane, von Schangnau, in Hünibach (Thun), Vizepräsidentin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsidentin mit Einzelunterschrift];
Gerber, Danièle, von Schangnau, in Uetendorf, Mitglied und Sekretärin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied und Sekretärin mit Kollektivunterschrift zu zweien].