Maria Gehrig
domiciled in Dübendorf, from Dübendorf Active mandates: Genossenschaft Oberheimet Dübendorf Connected persons: Kurt Lutz, Alfred Styger, Thomas Kuhn and more You can stay up to date through "Maria Gehrig", please log in or register free of charge.You are now following "Maria Gehrig"
Credit rating You can stay up to date through "Maria Gehrig", please log in or register free of charge.You are now following "Maria Gehrig"
|
Places where people with the name Maria Gehrig live
Sectors in which people with the name Maria Gehrig work
Operation of holiday cottages
Operation of holiday cottages
Private persons with the name Maria Gehrig
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Maria Gehrig
Publication number: HR02-1005655299, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Büel Immobilien GmbH, in Uzwil, CHE-435.197.939, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2015, S.0, Publ. 2035709).
Statutenänderung:
11.01.2023.
Sitz neu:
Kirchberg (SG).
Domizil neu:
Lindenackerstrasse 4a, 9602 Bazenheid.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Haltung von und den Handel mit Immobilien aller Art, Kauf, Verkauf, Sanierung, Umbauung und Vermietung von Immobilien, Erbringung sämtlicher Dienstleistungen um die Immobilien, inklusive Verwaltung, Beratung, Planung, Vermittlung sowie Generalunternehmerleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gehrig, Marianna, von Degersheim, in Bazenheid (Kirchberg (SG)), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Niederuzwil (Uzwil)];
Gehrig, Marcus, von Degersheim, in Bazenheid (Kirchberg (SG)), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Niederuzwil (Uzwil)].
Publication number: HR02-1005655309, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Gehrig Design Küchen & Bad GmbH, in Uzwil, CHE-433.926.610, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 146 vom 30.07.2020, Publ. 1004948554).
Statutenänderung:
11.01.2023.
Sitz neu:
Kirchberg (SG).
Domizil neu:
Lindenackerstrasse 4a, 9602 Bazenheid. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 18.08.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis] [bisher: Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 18.08.2016 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gehrig, Marcus, von Degersheim, in Bazenheid (Kirchberg (SG)), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Niederuzwil (Uzwil)];
Gehrig, Marianna, von Degersheim, in Bazenheid (Kirchberg (SG)), mit Einzelunterschrift [bisher: in Niederuzwil (Uzwil)].
Publication number: HR02-1005334063, Commercial Registry Office Graubünden
Fondazione Conviva Poschiavo, in Poschiavo, CHE-239.794.286, Stiftung (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2019, Publ. 1004572013).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bächlin, Bruno, von Basel, in Poschiavo, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gehrig, Maria Lina, von Poschiavo, in Poschiavo, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasparin, Patrizia, von Poschiavo, in Poschiavo, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rera, Andrea, italienischer Staatsangehöriger, in Poschiavo, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Capelli, Lia, von Poschiavo, in Poschiavo, Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Krieg, Rudolf, von Radelfingen, in Poschiavo, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung.