Olivier Gaspoz
domiciled in Hérémence, from Evolène Active mandates: DediGo Sàrl Connected persons: David Simic You can stay up to date through "Olivier Gaspoz", please log in or register free of charge.You are now following "Olivier Gaspoz"
Credit rating You can stay up to date through "Olivier Gaspoz", please log in or register free of charge.You are now following "Olivier Gaspoz"
|
Places where people with the name Olivier Gaspoz live
Sectors in which people with the name Olivier Gaspoz work
Data processing and hosting services
Data processing and hosting services
Private persons with the name Olivier Gaspoz
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Olivier Gaspoz
Publication number: HR02-1005763178, Commercial Registry Office Valais, (626)
Télé-Evolène SA, à Evolène, CHE-105.872.605, société anonyme (No. FOSC 126 du 03.07.2014, p.0, Publ. 1592187).
Nouvelle adresse:
c/o Jean-Yves Rumpf, Route de Sonville 31, 1983 Evolène.
Autres adresses:
Case postale 80, 1983 Evolène.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Gaspoz, Olivier, de Evolène, à Hérémence, administrateur, secrétaire, avec signature collective à deux;
Métrailler, Michel, de Evolène, à Evolène, administrateur, avec signature collective à deux;
Castro, Yvan, de Zürich et Signau, à Nyon, administrateur, sans droit de signature;
Rapalli, Philippe, de Vétroz, à Evolène, administrateur, sans droit de signature;
Schmaltzried, Patrick, de Chamoson, à Chamoson, administrateur, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Fournier, Fabrice, de Evolène, à Vétroz, administrateur et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Gimenez, Andres, de Lignières, à Evolène, administrateur, avec signature collective à deux;
Eggs, Hadrien, de Sierre, à Evolène, administrateur, sans droit de signature;
Métrailler, Fabrice, de Evolène, à Evolène, administrateur, sans droit de signature;
Sierro, Patrick, de Evolène, à Sion, administrateur, sans droit de signature.
Publication number: HR01-1004552599, Commercial Registry Office Valais, (626)
DediGo Sàrl, à Evolène, CHE-287.988.137, Rue centrale 29, 1983 Evolène, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
09.01.2019.
But:
Développer et promouvoir toute activité en matière de communication et de marketing en fournissant des solutions dans le domaine des technologies de l'information, des conseils, des évaluations, ainsi que toutes prestations idoines et corrélées, en Suisse et à l'étranger (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Gaspoz, Olivier, de Evolène, à Hérémence, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.00;
Simic , David, ressortissant bosniaque, à Sion, associé et gérant, avec signature collective à deux avec le président, pour 100 parts sociales de CHF 100.00. Selon déclaration du 09.01.2019, il est renoncé à un contrôle restreint.
Publication number: 1643599, Commercial Registry Office Valais, (600)
Real Estate Management (PREMA) SA, bisher in Evolène, CHE-222.961.831, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2013, Publ. 7156950).
Gründungsstatuten:
04.04.2013.
Statutenänderung:
22.07.2014.
Sitz neu:
Leuk.
Domizil neu:
c/o Claude Schiffmann, Waldstrasse 1, 3952 Susten.
Zweck neu:
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art vor allem in den Bereichen Bau, Handle und Dienstleistungen. Kann Bürgschaften an Tochtergesellschaften gewähren.
Aktien neu:
3'000 Inhaberaktien zu CHF 50.00. [bisher: 3'000 vinkulierte actions nominatives zu CHF 50.00].
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 09.04.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [gestrichen: Selon déclaration du 09.04.2013, il est renoncé à un contrôle restreint.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gaspoz, Olivier, von Evolène, in Hérémence, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Toffol, Stefan Fabian, von Naters, in Leukerbad, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Toffol, Stefan, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].