Orazio Federico Galfo
domiciled in Gümligen, from Wohlen bei Bern Active mandates: on real estate gmbh Connected persons: Nicole Galfo-Binggeli You can stay up to date through "Orazio Federico Galfo", please log in or register free of charge.You are now following "Orazio Federico Galfo"
Credit rating You can stay up to date through "Orazio Federico Galfo", please log in or register free of charge.You are now following "Orazio Federico Galfo"
|
Places where people with the name Orazio Federico Galfo live
Sectors in which people with the name Orazio Federico Galfo work
Management of real estate portfolio properties
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Orazio Federico Galfo
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Orazio Federico Galfo
Publication number: 4283297, Commercial Registry Office Berne, (36)
Career Consulting Bern AG, in Bern, CHE-111.659.385, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2017, Publ. 3334149).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Galfo, Orazio, von Wohlen bei Bern, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gilgen-Müller, Elisabeth, von Rüeggisberg, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 1619373, Commercial Registry Office Berne, (36)
Energieverbund Siloah AG, in Muri bei Bern, CHE-103.708.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 21.12.2012, Publ. 6987494).
Statutenänderung:
16.05.2014.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: mit eingeschriebenem Brief oder gegen schriftliche Empfangsbestätigung.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bieri, Peter, von Schangnau, in Langnau im Emmental, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kilchenmann, Hans-Peter, von Utzenstorf, in Ostermundigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imbaumgarten, Peter, von Innertkirchen, in Rüschegg Heubach (Rüschegg), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Arx, Urs Walter, von Erlinsbach SO, in Münsingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Galfo, Orazio Federico, von Wohlen bei Bern, in Gümligen (Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, André, von Fraubrunnen, in Langenthal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller Frei, Lisa, von Niederglatt, in Muri bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jaisli, Martin, von Aarwangen, in Langenthal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Adrian, von Röthenbach im Emmental und Bern, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kämpf & Stauffer Treuhand AG (CHE-107.881.070), in Interlaken, Revisionsstelle [bisher: Kämpf & Stauffer Treuhand AG].
Publication number: 1619403, Commercial Registry Office Berne, (36)
Performance Development Partners PDP AG Bern, in Bern, CHE-111.659.385, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 22.04.2013, Publ. 7157396).
Statutenänderung:
04.07.2014.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: mit gewöhnlichem Brief, per Fax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 04.07.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
AudEx AG, in Bremgarten bei Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gilgen-Müller, Elisabeth, von Rüeggisberg, in Bern, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ostermundigen];
Galfo, Orazio, von Wohlen bei Bern, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.