Karl Severin Gämperle
domiciled in Wil, from Mosnang Active mandates: Steinlin Energie AG, elektrokiste.ch GmbH and more Connected persons: Christoph Walter Gämperle, Marcello Vittorio Bria, Christoph Walter Gämperle and more You can stay up to date through "Karl Severin Gämperle", please log in or register free of charge.You are now following "Karl Severin Gämperle"
Credit rating You can stay up to date through "Karl Severin Gämperle", please log in or register free of charge.You are now following "Karl Severin Gämperle"
|
Places where people with the name Karl Severin Gämperle live
Sectors in which people with the name Karl Severin Gämperle work
Other construction
Trading in IT and communications products
Management of real estate portfolio properties
Operation of other financial institutions
Other construction
Trading in IT and communications products
Management of real estate portfolio properties
Operation of other financial institutions
Private persons with the name Karl Severin Gämperle
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Karl Severin Gämperle
Publication number: HR02-1005889029, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Elektro Bommer AG, in Münchwilen (TG), CHE-116.116.703, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2022, Publ. 1005489456).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gämperle, Karl, von Mosnang, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rutishauser, Remo, von Langrickenbach und Erlen, in St. Margarethen TG (Münchwilen (TG)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005489456, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Elektro Bommer AG, in Münchwilen (TG), CHE-116.116.703, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2021, Publ. 1005196790).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rutishauser, Remo, von Langrickenbach und Erlen, in St. Margarethen TG (Münchwilen (TG)), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Langrickenbach und Erlen, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Gämperle, Karl, von Mosnang, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Bommer, Roland, von Lommis, in Wil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005435757, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Bossbo AG, Formen- und Werkzeugbau, in Wil (SG), CHE-106.536.541, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2019, Publ. 1004730641).
Statutenänderung:
18.03.2022.
Firma neu:
Steinlin Energie AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erstellen, Reparieren und Erneuern von elektrischen Energieerzeugungsanlagen, sowie Produktion und Handel mit elektrischer Energie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gämperle, Karl Severin, von Mosnang, in Wil SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bria, Marcello Vittorio, von Urnäsch, in Neftenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schatzl, Manfred, österreichischer Staatsangehöriger, in Niederuzwil (Uzwil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].