Christoph Gähwiler
domiciled in Andermatt, from Kirchberg (SG) Active mandates: Restaurant Teufelsbrücke AG in Liquidation Connected persons: Georg Tobias Franz Simmen, Walter Regli-Kölbener, Max Simmen-Nager and more You can stay up to date through "Christoph Gähwiler", please log in or register free of charge.You are now following "Christoph Gähwiler"
Credit rating You can stay up to date through "Christoph Gähwiler", please log in or register free of charge.You are now following "Christoph Gähwiler"
|
Places where people with the name Christoph Gähwiler live
Sectors in which people with the name Christoph Gähwiler work
Operation of restaurants
Operation of restaurants
Private persons with the name Christoph Gähwiler
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Christoph Gähwiler
Publication number: 3578413, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 107 vom 06.06.2017 publizierten TR-Eintrag Nr. 19'041 vom 31.05.2017 Zense GmbH, in Zürich, CHE-495.226.651, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2017, Publ. 3560877).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gähwiler, Christof, von Kirchberg SG, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [nicht: von Rüti ZH];
Hinnen, Andri, von Rümlang, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [nicht: von Bubikon].
Publication number: 1488403, Commercial Registry Office Uri, (120)
Verein Sprungbrett, in Altdorf UR, CHE-115.771.377, Verein (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2012, Publ. 6648386).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gähwiler, Christoph, von Kirchberg SG, in Andermatt, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zgraggen, Ernst, von Silenen, in Göschenen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gwerder, Paul, von Muotathal, in Erstfeld, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 6804064, Commercial Registry Office Uri, (120)
Urner Kantonalbank, in Altdorf UR, CH-120.8.000.993-9, besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2011, S. 0, Publ. 6470426).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brücker, Walter Dr., von Bürglen UR, in Altdorf UR, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zwyssig, Walter Dr., von Schattdorf, in Schattdorf, Bankratsvizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dubacher, Paul, von Gurtnellen, in Seedorf UR, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sommer, Heini Dr., von Sumiswald, in Altdorf UR, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gähwiler, Christoph, von Kirchberg SG, in Andermatt, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Holzgang, Christian, von Küssnacht SZ, in Altdorf UR, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schuler, Franz, von Unterschächen, in Bürglen UR, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wipfli, Jörg, von Wassen, in Wolfhalden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.