Eduard Furrer
domiciled in Zürich, from Zürich and Hinwil Active mandates: Stiftung für Taubblindenhilfe Connected persons: Heinz Widmer, Margrit Widmer You can stay up to date through "Eduard Furrer", please log in or register free of charge.You are now following "Eduard Furrer"
Credit rating You can stay up to date through "Eduard Furrer", please log in or register free of charge.You are now following "Eduard Furrer"
|
|
Eduard Furrer
domiciled in Hildisrieden, from Attinghausen Active mandates: EDX Software Design Furrer Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Eduard Furrer", please log in or register free of charge.You are now following "Eduard Furrer"
Credit rating You can stay up to date through "Eduard Furrer", please log in or register free of charge.You are now following "Eduard Furrer"
|
Places where people with the name Eduard Furrer live
Sectors in which people with the name Eduard Furrer work
BranchCode_n/a
IT services
BranchCode_n/a
IT services
Private persons with the name Eduard Furrer
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Eduard Furrer
Publication number: HR02-1005812624, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ONLINE TRAVEL SERVICES AG, in Affoltern am Albis, CHE-106.842.877, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 21.01.2021, Publ. 1005079170).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furrer, Eduard, von Staldenried, in Kilchberg ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furrer, Adrian Thomas, von Staldenried, in Kilchberg (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5682238, Commercial Registry Office Zug, (170)
Bossard AG, in Zug, CH-170.3.005.204-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2010, S. 22, Publ. 5606448).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furrer, Eduard, von Aesch, in Cham, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rutishauser, Christoph, von Sommeri, in Rothenburg, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Jacqueline, von Winikon, in Obfelden, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Winikon, in Maschwanden];
Ong, Tee Bin, malaysischer Staatsangehöriger, in Zug, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Cham];
Pfister, Guido, von Dagmersellen, in Sempach Stadt, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien];
Zehnder, Stephan, von Zug, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baar];
Döngi, Richard, von Engelberg, in Rotkreuz, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mibus, Remo, von Zürich, in Gelfingen, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Guccione, Renato, italienischer Staatsangehöriger, in Rütihof, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 5399906, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Sennereigenossenschaft Gündisau, in Russikon, CH-020.5.901.368-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.1995, S. 3407).
Statutenänderung:
30.06.2009.
Firma neu:
Sennereigenossenschaft Gündisau in Liquidation.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Anschlag in der Sennerei oder durch einfachen Brief. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.10.2009 aufgelöst. Gemäss Erklärung vom 30.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stähli, Werner, von Maschwanden, in Russikon, Präsident der Verwaltung und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Furrer, Eduard, von Russikon, in Russikon, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tritten, Maja, von St. Stephan, in Russikon, Mitglied der Verwaltung und Kassierin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung und Kassierin mit Kollektivunterschrift zu zweien].