Adrian Fürk
domiciled in St. Gallen, from St. Gallen Active mandates: Fürk AG, Fürk Immobilien AG Connected persons: Pascal Fürk, Roman Fürk, Simon Franz Fürk and more You can stay up to date through "Adrian Fürk", please log in or register free of charge.You are now following "Adrian Fürk"
Credit rating You can stay up to date through "Adrian Fürk", please log in or register free of charge.You are now following "Adrian Fürk"
|
Places where people with the name Adrian Fürk live
Sectors in which people with the name Adrian Fürk work
Dealing and repair of automobiles and motorcycles
Management of real estate portfolio properties
Dealing and repair of automobiles and motorcycles
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Adrian Fürk
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Adrian Fürk
Publication number: HR02-1005990305, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Fürk AG, in St. Gallen, CHE-187.068.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2016, S.0, Publ. 2914451).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fürk, Adrian, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Fürk, Pascal, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fürk, Roman, von St. Gallen, in Mörschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fürk, Simon Franz, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2914451, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Fürk AG, in St. Gallen, CHE-187.068.377, Schachenstrasse 3, 9016 St. Gallen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
02.06.2016.
Zweck:
Betrieb einer Reparaturwerkstätte für Nutzfahrzeuge sowie Handel mit Motofahrzeugen, entsprechendem Zubehör und Hydraulikkomponenten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Fürk AG (neu: Fürk Immobilien AG), in St. Gallen (CHE-101.557.955) gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 02.06.2016 und Inventar per 01.01.2016 mit Aktiven von CHF 1'092'997.67 und Passiven von CHF 255'177.14, zum Preis von CHF 837'820.53.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 02.06.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Fürk, Adrian, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fürk-Britt, Manuela Esther, von St. Gallen, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fürk, Simon Franz, von St. Gallen, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2173879, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Fürk AG, in St. Gallen, CHE-101.557.955, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 01.04.2011, Publ. 6103220).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fürk, Franz, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fürk, Adrian, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].