Damian I. Fürer
domiciled in Gossau SG Mettend., from Gossau (SG) Active mandates: Römisch-katholische Pfarrkirchenstiftung St. Josef, Delico AG, Gossau and more Connected persons: Johann Kappeler, Enrico Spinas, Peter Bachmann and more You can stay up to date through "Damian I. Fürer", please log in or register free of charge.You are now following "Damian I. Fürer"
Credit rating You can stay up to date through "Damian I. Fürer", please log in or register free of charge.You are now following "Damian I. Fürer"
|
Places where people with the name Damian I. Fürer live
Sectors in which people with the name Damian I. Fürer work
Religious, political or secular associations
Trading in food products
Religious, political or secular associations
Trading in food products
Private persons with the name Damian I. Fürer
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Damian I. Fürer
Publication number: HR02-1004985808, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Urban Food Concepts Ltd, in Zürich, CHE-113.693.884, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2019, Publ. 1004674103).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gut, Thomas, von Emmen und Reiden, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ooi, Kim Wah, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fürer, Damian I., von Gossau SG, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gut, Dr. Josef, von Emmen, in Muri AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keber, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Steinmaur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3667057, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Gemperli AG, in St. Gallen, CHE-101.540.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2017, Publ. 3328875).
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 06.06.2017 und Inventar per 01.01.2017 Aktiven von CHF 973'000.00 und Passiven von CHF 0.00 auf die Delico AG, Gossau, in Gossau SG (CHE-100.010.269).
Gegenleistung:
Gutschrift einer Forderung von CHF 973'000.00.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grubenmann, Reto, von Appenzell, in Wuppenau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fürer, Alex, von Gossau SG, in Gossau SG, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Fuerer, Alex];
Fürer, Damian, von Gossau SG, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3352755, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Delico AG, Gossau, in Gossau SG, CHE-100.010.269, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 15.10.2008, S. 12, Publ. 4692494).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fürer, Damian, von Gossau SG, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.