Hans Rudolf Flükiger
domiciled in Biglen, from Lauperswil Active mandates: RenoMa GmbH, Bedachungen und Fassadenbau, RenoMa GmbH Connected persons: Adelheid Flükiger, Florian Flükiger, Adelheid Flükiger and more You can stay up to date through "Hans Rudolf Flükiger", please log in or register free of charge.You are now following "Hans Rudolf Flükiger"
Credit rating You can stay up to date through "Hans Rudolf Flükiger", please log in or register free of charge.You are now following "Hans Rudolf Flükiger"
|
Places where people with the name Hans Rudolf Flükiger live
Sectors in which people with the name Hans Rudolf Flükiger work
Carpentry, roof construction and general timber work
Construction of buildings
Carpentry, roof construction and general timber work
Construction of buildings
Private persons with the name Hans Rudolf Flükiger
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Hans Rudolf Flükiger
Publication number: HR02-1005922967, Commercial Registry Office Berne, (36)
RenoMa GmbH, Bedachungen und Fassadenbau, in Worb, CHE-110.137.150, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2020, Publ. 1004850660).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flükiger, Marco, von Lauperswil, in Bigenthal (Walkringen), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
RenoMa Beteiligungen GmbH (CHE-244.534.561), in Worb, Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Flükiger, Florian, von Lauperswil, in Langnau im Emmental, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Flükiger, Adelheid, von Lauperswil, in Biglen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 200.00];
Flükiger, Hans Rudolf, von Lauperswil, in Biglen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 95 Stammanteilen zu je CHF 200.00].
Publication number: HR02-1005922966, Commercial Registry Office Berne, (36)
RenoMa GmbH, in Langnau im Emmental, CHE-108.602.516, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2022, Publ. 1005632848).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flükiger, Marco, von Lauperswil, in Münchringen (Jegenstorf), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
RenoMa Beteiligungen GmbH (CHE-244.534.561), in Worb, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Flükiger, Florian, von Lauperswil, in Langnau im Emmental, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Flükiger, Adelheid, von Lauperswil, in Biglen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Flükiger, Hans Rudolf, von Lauperswil, in Biglen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Flükiger, Hans-Rudolf, in Bigenthal (Walkringen), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 200.00].
Publication number: HR02-1004850660, Commercial Registry Office Berne, (36)
RenoMa GmbH, Bedachungen und Fassadenbau, in Walkringen, CHE-110.137.150, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2016, Publ. 2893799).
Statutenänderung:
03.03.2020.
Sitz neu:
Worb.
Domizil neu:
Sonnenbodenstrasse 3, 3076 Worb.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flükiger, Hans Rudolf, von Lauperswil, in Biglen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 95 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: in Bigenthal (Walkringen)];
Flükiger, Adelheid, von Lauperswil, in Biglen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: in Bigenthal (Walkringen)];
Flükiger, Marco, von Lauperswil, in Bigenthal (Walkringen), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Münchringen (Jegenstorf)].