Rudolf Florian
domiciled in Schiers, from Tschiertschen-Praden Active mandates: Stelserhof GmbH Connected persons: Carmen Rickhoff You can stay up to date through "Rudolf Florian", please log in or register free of charge.You are now following "Rudolf Florian"
Credit rating You can stay up to date through "Rudolf Florian", please log in or register free of charge.You are now following "Rudolf Florian"
|
Places where people with the name Rudolf Florian live
Sectors in which people with the name Rudolf Florian work
Operation of hotels, inns and B&B/guesthouses
Operation of hotels, inns and B&B/guesthouses
Private persons with the name Rudolf Florian
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Rudolf Florian
Publication number: HR02-1005360376, Commercial Registry Office Graubünden
Stiftung "Hof De Planis", in Schiers, CHE-100.350.417, Stiftung (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2016, Publ. 3087529).
Urkundenänderung:
22.10.2021.
Name neu:
Stiftung Annie Bodmer-Abegg.
Sitz neu:
Chur.
Domizil neu:
c/o Hansueli Baier, Hartbertstrasse 11, 7000 Chur.
Zweck neu:
Die Förderung von Bildungs- und Begegnungsmöglichkeiten in naturnaher Umgebung. Wichtige Aufgaben sind insbesondere die Vermittlung und Vertiefung von sozialen, kulturellen und gesellschaftlichen Grundwerten, die Förderung der Frau als Trägerin von Verantwortung in Kultur, Familien und Beruf, insbesondere in ländlichen Strukturen, die Unterstützung von nachhaltigen regionalen Anliegen in Berggebieten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thöny, Andreas, von Grüsch, in Landquart, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Florian, Rudolf, von Tschiertschen-Praden, in Schiers, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Stiftungsrates;
Rickhoff, Carmen, von Basel, in Schiers, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Stiftungsrates.
Publication number: HR01-1004751727, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Stelserhof GmbH, in Schiers, CHE-207.781.836, Hof 13, 7226 Stels, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
25.10.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Beratung von touristischen Betrieben und die Betriebsführung von Hotels und Restaurants;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Anteilbuch eingetragenen Gesellschaftern erfolgen schriftlich oder per E-Mail zuzustellen. Gemäss Erklärung vom 25.10.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Rickhoff, Carmen, von Basel, in Schiers, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Florian, Rudolf, von Tschiertschen-Praden, in Schiers, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 3087529, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Stiftung 'Hof De Planis', in Schiers, CHE-100.350.417, Stiftung (SHAB Nr. 108 vom 09.06.2015, Publ. 2195931).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kessler, Johann Jakob, von Grüsch, in Schiers, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kessler-Keist, Marianne, von Klosters-Serneus, in Klosters-Serneus, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Belleri, Gisella, von Cazis, in Rhäzüns, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlosser-Zihler, Sabina, von Horw, in Felsberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Florian, Rudolf, von Tschiertschen-Praden, in Schiers, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Stiftungsrates;
Rickhoff, Carmen, von Basel, in Schiers, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Stiftungsrates.