Jacqueline Ferrari-Byland
domiciled in Caslano, from Arogno Active mandates: Domino Style & Type AG Connected persons: Mario Ferrari You can stay up to date through "Jacqueline Ferrari-Byland", please log in or register free of charge.You are now following "Jacqueline Ferrari-Byland"
Credit rating You can stay up to date through "Jacqueline Ferrari-Byland", please log in or register free of charge.You are now following "Jacqueline Ferrari-Byland"
|
Places where people with the name Jacqueline Ferrari-Byland live
Sectors in which people with the name Jacqueline Ferrari-Byland work
Operation of a printing plant and/or bindery
Operation of a printing plant and/or bindery
Private persons with the name Jacqueline Ferrari-Byland
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Jacqueline Ferrari-Byland
Publication number: HR02-1005444636, Commercial Registry Office Ticino, (501)
Domino Style & Type AG, finora in Untersiggenthal, CHE-106.176.023, società anonima (Nr. FUSC 145 del 30.07.2018, Pubbl. 4388633).
Statuti modificati:
30.03.2022.
Nuove traduzioni della ditta:
[Le traduzioni saranno radiate dal Registro di commercio].
Nuova sede:
Caslano.
Nuovo recapito:
Via Fiume 33, 6987 Caslano.
Nuovo scopo:
La società ha per scopo la produzione e la trasmissione di modelli di stampati, la produzione di grafica promozionale e di lavori tipografici nonché la fornitura e la trasmissione di servizi in ambito di internet. La società può inoltre occuparsi di produzione e commercio di design grafici e altri prodotti grafici e stampati di ogni genere. La società può anche acquistare immobili in Svizzera e all'estero, gestire fabbriche, costituire, acquistare o partecipare ad altre aziende, sottoscrivere contratti aziendali, concludere comunità di interesse nonché svolgere ogni altra attività direttamente o indirettamente connessa con lo scopo sociale.
Nuovo organo di pubblicazione:
FUSC.
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante lettera raccomandata, fax o email.
Nuova limitazione della trasferibilità:
[La restrizione della trasferibilità delle azioni nominative è cancellata (art. 685a cpv. 3 CO).]. Secondo dichiarazione del 12.05.2021 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata. [finora: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 12.05.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.]. [radiati: Die vor der Eintragung im Handelsregister des Kantons Aargau gestrichenen Tatsachen, sowie allfällige frühere Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.].
Nuove persone iscritte o modifiche:
Ferrari, Mario, da Arogno, in Caslano, presidente, con firma individuale [finora: in Untersiggenthal, presidente del consiglio d'amministrazione, con firma individuale];
Ferrari-Byland, Jacqueline, da Arogno, in Caslano, membro, con firma individuale [finora: Ferrari, Jacqueline, in Untersiggenthal, membro del consiglio d'amministrazione, con firma individuale].
Publication number: 2173423, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
BYLAND-MASCHINEN-KONSTRUKTIONS AG, in Wolfhalden, CHE-101.489.986, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2014, Publ. 1288943).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ferrari-Byland, Jacqueline, von Arogno, in Gebenstorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu fünfen.
Publication number: 1288943, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
BYLAND-MASCHINEN-KONSTRUKTIONS AG, in Wolfhalden, CHE-101.489.986, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 23.09.2009, S. 3, Publ. 5260222).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Byland, Hans, von Othmarsingen, in Wolfhalden, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Byland-Schäli, Ursula, von Othmarsingen, in Wolfhalden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu fünfen;
Ferrari-Byland, Jacqueline, von Arogno, in Gebenstorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu fünfen;
Weindorf, John, von Othmarsingen, in Rikon im Tösstal (Zell ZH), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu fünfen;
Byland, Manuela, von Othmarsingen, in Schaffhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu fünfen;
Byland, Jenny, von Othmarsingen, in Rebstein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu fünfen.