Florian Daniel Fels
domiciled in Zürich, from Germany Active mandates: B2B Swiss Medien AG, Fels Publishing GmbH Connected persons: Anja Christiane Fels, Petra Brigitte Zentner-Erni You can stay up to date through "Florian Daniel Fels", please log in or register free of charge.You are now following "Florian Daniel Fels"
Credit rating You can stay up to date through "Florian Daniel Fels", please log in or register free of charge.You are now following "Florian Daniel Fels"
|
Places where people with the name Florian Daniel Fels live
Sectors in which people with the name Florian Daniel Fels work
Operation of a publishing agency (analog/digital)
Operation of other financial institutions
Operation of a publishing agency (analog/digital)
Operation of other financial institutions
Private persons with the name Florian Daniel Fels
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Florian Daniel Fels
Publication number: HR02-1005384408, Commercial Registry Office Glarus
B2B Swiss Medien AG, in Glarus, CHE-107.399.471, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2018, Publ. 4111129).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bissig, Reto, von Unterschächen, in Rudolfstetten (Rudolfstetten-Friedlisberg), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Herzog, Walter, von Wallbach, in Rheinfelden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fels, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Fels, Dr. Anja Christiane, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2890331, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Fels Publishing GmbH, in Zürich, CHE-156.167.262, c/o Florian Fels, Klosbachstrasse 48, 8032 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
01.06.2016, 09.06.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwalten von Beteiligungen aller Art sowie die Ausübung verlegerischer Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 01.06.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Fels, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 2412795, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Verein WEMF, in Zürich, CHE-103.682.850, Verein (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2014, Publ. 1783809).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boagno, Valérie, von Valeyres-sous-Ursins, in Pully, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fels, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Rocco, Marianna, von Lignières, in Lausanne, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Theobald, Alexander, von Obersiggenthal, in Baden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.