Ursula Fassbind
domiciled in Niederrohrdorf, from Arth Active mandates: Fassbind Unternehmungen AG Connected persons: Daniel Olivier Fassbind, Jens Patrick Fassbind You can stay up to date through "Ursula Fassbind", please log in or register free of charge.You are now following "Ursula Fassbind"
Credit rating You can stay up to date through "Ursula Fassbind", please log in or register free of charge.You are now following "Ursula Fassbind"
|
Places where people with the name Ursula Fassbind live
Sectors in which people with the name Ursula Fassbind work
Operation of other financial institutions
Operation of other financial institutions
Private persons with the name Ursula Fassbind
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Ursula Fassbind
Publication number: HR02-1004468347, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Fassbind Unternehmungen AG, in Wettingen, CHE-108.046.035, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 04.05.2015, Publ. 2132787).
Statutenänderung:
27.08.2018.
Sitz neu:
Niederrohrdorf.
Domizil neu:
Heitersbergstrasse 18, 5443 Niederrohrdorf.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fassbind, Daniel Olivier, von Arth, in Niederrohrdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wettingen];
Fassbind, Ursula, von Arth, in Niederrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wettingen].
Publication number: HR02-1004468348, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Fassbind Vista AG, in Wettingen, CHE-102.329.457, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2016, Publ. 3193345).
Statutenänderung:
27.08.2018.
Sitz neu:
Niederrohrdorf.
Domizil neu:
Heitersbergstrasse 18, 5443 Niederrohrdorf.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fassbind, Daniel Olivier, von Arth, in Niederrohrdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wettingen];
Fassbind, Ursula, von Arth, in Niederrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wettingen].
Publication number: 2132403, Commercial Registry Office Aargau, (400)
LWS AG, bisher in Dällikon, CHE-102.329.457, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2012, Publ. 6541668).
Gründungsstatuten:
04.12.1980.
Statutenänderung:
11.02.2015, 17.04.2015.
Firma neu:
Fassbind Vista AG.
Sitz neu:
Wettingen.
Domizil neu:
Herrenbergweg 12B, 5430 Wettingen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 11.02.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-345.012.024), in Aarau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fassbind, Daniel Olivier, von Arth, in Wettingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Fassbind, Ursula, von Arth, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.