Andreas Ewers
domiciled in Biel/Bienne, from Biel/Bienne Active mandates: BEL LAGO RESTAURANT KLG Connected persons: Claudia Wyssbrod You can stay up to date through "Andreas Ewers", please log in or register free of charge.You are now following "Andreas Ewers"
Credit rating You can stay up to date through "Andreas Ewers", please log in or register free of charge.You are now following "Andreas Ewers"
|
Places where people with the name Andreas Ewers live
Sectors in which people with the name Andreas Ewers work
Operation of restaurants
Operation of restaurants
Private persons with the name Andreas Ewers
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Andreas Ewers
Publication number: HR01-1004538936, Commercial Registry Office Berne, (36)
BEL LAGO RESTAURANT KLG, in Sutz-Lattrigen, CHE-324.739.899, Kirchrain 11, 2572 Sutz, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
01.01.2019.
Zweck:
Restaurationsbetrieb und Campingladen.
Eingetragene Personen:
Ewers, Andreas, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyssbrod, Claudia, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6930764, Commercial Registry Office Berne, (36)
Creadenta GmbH, in Orpund, CH-073.4.005.974-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 217 vom 07.11.2012, Publ. 6920854).
Statutenänderung:
08.10.2012.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines zahntechnischen Labors. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: durch Brief, Telefax oder elektronische Post. Gemäss Erklärung vom 27.07.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ewers, Andreas, von Biel/Bienne, in Orpund, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00].
Publication number: 3096776, Commercial Registry Office Berne, (36)
Creadenta GmbH, in Orpund, CH-073.4.005.974-4, Betrieb eines zahntechnischen Labors, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 99 vom 23.05.1996, S. 2997).
Statutenänderung:
2.11.2005.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vallata, Daniel, von Bowil, in Selzach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ewers, Andreas, von Biel/Bienne, in Orpund, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: von Biel BE, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--].