Guido Eugster
domiciled in Dübendorf, from Dübendorf and Oberegg Active mandates: immopartner guido eugster gmbh Connected persons: Edith Eugster You can stay up to date through "Guido Eugster", please log in or register free of charge.You are now following "Guido Eugster"
Credit rating You can stay up to date through "Guido Eugster", please log in or register free of charge.You are now following "Guido Eugster"
|
Places where people with the name Guido Eugster live
Sectors in which people with the name Guido Eugster work
Management of real estate portfolio properties
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Guido Eugster
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Guido Eugster
Publication number: 2468359, Commercial Registry Office Appenzell I. Rh., (310)
Neckermann Solar AG, in Appenzell, CHE-475.947.954, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 26.10.2015, Publ. 2444359).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eugster, Guido August, genannt Gust, von Oberegg, in Appenzell Meistersrüte (Appenzell), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1031605, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Hermicon GmbH, in Gais, CH-170.4.004.259-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 173 vom 08.09.2008, S. 3).
Firma neu:
Hermicon GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.08.2013 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eugster, Guido August, genannt Gust, von Oberegg, in Appenzell Meistersrüte (Appenzell), Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Eugster, Gust, in Appenzell, Gesellschafter und Geschäftsführer].
Publication number: 7030832, Commercial Registry Office Appenzell I. Rh., (310)
Neckermann Solar AG, in Appenzell, CH-310.3.002.376-1, Nollisweid 17, 9050 Appenzell Meistersrüte, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
21.01.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Projektierung, Realisierung und Verwaltung von Anlagen im Bereich erneuerbarer Energien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Patente und Lizenzen erwerben, halten und verkaufen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Mit Erklärung vom 21.01.2013 wurde auf eine eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Eugster, Guido August, genannt Gust, von Oberegg, in Appenzell Meistersrüte (Appenzell), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Hamberger, Reiner, deutscher Staatsangehöriger, in Ilshofen (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift.