John Victor Essig
domiciled in Heiden, from Mettauertal Active mandates: Mediprof AG in Liquidation Connected persons: No connected person You can stay up to date through "John Victor Essig", please log in or register free of charge.You are now following "John Victor Essig"
Credit rating You can stay up to date through "John Victor Essig", please log in or register free of charge.You are now following "John Victor Essig"
|
Places where people with the name John Victor Essig live
Sectors in which people with the name John Victor Essig work
Operation of general healthcare facilities
Operation of general healthcare facilities
Private persons with the name John Victor Essig
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: John Victor Essig
Publication number: HR02-1006135652, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Mediprof AG, in Heiden, CHE-381.755.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2015, S.0, Publ. 1952919).
Firma neu:
Mediprof AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.09.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Essig, John, von Mettauertal, in Heiden, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates].
Publication number: HR02-1004696991, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ESBRAIN GmbH, bisher in Hünenberg, CHE-192.720.864, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 209 vom 26.10.2012, Publ. 6905566).
Statutenänderung:
11.07.2019.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Spiegelhofstrasse 59, 8032 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Essig, John Victor, von Mettauertal, in Oberlunkhofen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brenni, Mirko, von Mendrisio, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 1952919, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Mediprof AG, bisher in Winterthur, CHE-381.755.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2013, Publ. 1226185).
Statutenänderung:
21.01.2015.
Sitz neu:
Heiden.
Domizil neu:
Brunnenstrasse 9, 9410 Heiden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Griem, Lars, von Villars-sur-Glâne, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Essig, John, von Mettauertal, in Heiden, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberlunkhofen, Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].