Reports for Mirko Brenni
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Mirko Brenni
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004696991, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ESBRAIN GmbH, bisher in Hünenberg, CHE-192.720.864, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 209 vom 26.10.2012, Publ. 6905566).
Statutenänderung:
11.07.2019.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Spiegelhofstrasse 59, 8032 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Essig, John Victor, von Mettauertal, in Oberlunkhofen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brenni, Mirko, von Mendrisio, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 6905566, Commercial Registry Office Zug, (170)
Berichtigung des im SHAB Nr. 206 vom 23.10.2012, Meldungs Nr. 6'901'316, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 13'506 vom 18.10.2012. ESBRAIN GmbH, in Hünenberg, CH-170.4.011.474-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 206 vom 23.10.2012, Publ. 6901316).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brenni, Mirko, von Mendrisio, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [nicht: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publication number: 6901316, Commercial Registry Office Zug, (170)
ESBRAIN GmbH, in Hünenberg, CH-170.4.011.474-8, Chamerstrasse 44, 6331 Hünenberg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
01.10.2012.
Zweck:
Erbringung von infrastrukturellen, administrativen und personellen Dienstleistungen und Behandlungen, insbesondere im Bereich der Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und übrigen perioperativen Medizin;
Errichten von Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland;
Beteiligung an anderen Unternehmungen;
Erwerb, Halten und Veräusserung von Grundstücken;
Vornahme von Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Gesellschaftern oder Dritten sowie Gesellschaftern, oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 01.10.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Essig, John Victor, von Mettauertal, in Oberlunkhofen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Brenni, Mirko, von Mendrisio, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.