Othmar Erni
domiciled in Baar, from Ruswil Active mandates: Weibel Hess & Partner AG Connected persons: Marija Petrovic, Franz Josef D'Huc, Ursula Engelberger-Koller and more You can stay up to date through "Othmar Erni", please log in or register free of charge.You are now following "Othmar Erni"
Credit rating You can stay up to date through "Othmar Erni", please log in or register free of charge.You are now following "Othmar Erni"
|
Places where people with the name Othmar Erni live
Sectors in which people with the name Othmar Erni work
Fund management
Fund management
Private persons with the name Othmar Erni
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Othmar Erni
Publication number: HR02-1005544565, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Shield Holding AG, bisher in Root, CHE-393.783.791, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 14.06.2021, Publ. 1005215876).
Statutenänderung:
21.07.2022. 11.08.2022.
Firma neu:
Shelby Capital AG.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Löwenstrasse 25, 8001 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gantert, Fritz Bernhard, von Winterthur, in Meggen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Breitmeier, Urs, von Zürich, in Uetendorf, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erni, Othmar, von Ruswil, in Kappel am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Peter, von Dielsdorf, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Handali, Jean-Jacques, von Genève, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR01-1005215876, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Shield Holding AG, in Root, CHE-393.783.791, Platz 10, 6039 Root D4, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
31.05.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und den Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland. Ferner bezweckt die Gesellschaft die Unternehmensberatung für die sicherheitsrelevante Technologie und Industriebasis in der Schweiz. Zudem bezweckt die Gesellschaft die Erbringung von Dienstleistungen aller Art in den Bereichen Finanzberatung, insbesondere im Bereich der Finanz- und Pensionsplanung, Vermögensberatung, sowie Immobilienfinanzierung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errich-ten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene und fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Aktien:
20'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00. Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 31.05.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 31.05.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Gantert, Fritz Bernhard, von Winterthur, in Meggen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Breitmeier, Urs, von Zürich, in Uetendorf, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erni, Othmar, von Ruswil, in Kappel am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Peter, von Dielsdorf, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3096369, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Weibel, Hess & Partner AG, in Stans, CHE-108.368.332, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2016, Publ. 3032169).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weibel, René M., von Luzern, in Stans, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Infanger, Marco Michael, von Bauen, in Altdorf (UR), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zopp, Josef, von Andermatt, in Schattdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Küng Treuhand AG (CHE-102.520.535), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: Küng Treuhand AG, in Luzern (CH-100.3.006.900-5)];
Bienz, Adrian, von Root, in Cham, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bircher, Rudolf, von Stansstad, in Stans, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Erni, Othmar, von Ruswil, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung;
Felber, Kurt, von Ettiswil, in Grosswangen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gismondi, Bruno, von Sarnen, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weibel, Martin, von Luzern, in Adligenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].