Thomas Eppler
domiciled in Zürich, from Zürich Active mandates: Eppler Maler AG Connected persons: Marina Rebekka Altenburger You can stay up to date through "Thomas Eppler", please log in or register free of charge.You are now following "Thomas Eppler"
Credit rating You can stay up to date through "Thomas Eppler", please log in or register free of charge.You are now following "Thomas Eppler"
|
|
Thomas Eppler
domiciled in Jona, from Wetzikon (ZH) Active mandates: SunCasa AG Connected persons: Arlind Morina, Nadja Eppler You can stay up to date through "Thomas Eppler", please log in or register free of charge.You are now following "Thomas Eppler"
Credit rating You can stay up to date through "Thomas Eppler", please log in or register free of charge.You are now following "Thomas Eppler"
|
Places where people with the name Thomas Eppler live
Sectors in which people with the name Thomas Eppler work
Painter
Cleaning of buildings
Painter
Cleaning of buildings
Private persons with the name Thomas Eppler
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Thomas Eppler
Publication number: HR02-1004456302, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Eppler Maler AG, in Zürich, CHE-107.851.206, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2011, Publ. 6059222).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eppler, Rolf, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eppler, Thomas, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 6559226, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Colombo Gärten GmbH, in Wetzikon ZH, CH-020.4.033.650-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2009, S. 31, Publ. 4823968).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eppler, Thomas, von Wetzikon ZH, in Rapperswil-Jona, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SG Schoch Group AG (CH-020.3.001.257-0), in Bauma, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Colombo, Marco, von Onsernone, in Wetzikon ZH, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Schoch, Rudolf, von Fischenthal, in Wollerau, mit Einzelunterschrift;
Schoch, Donatella, von Fischenthal, in Bauma, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4823968, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Colombo Gärten GmbH, in Wetzikon ZH, CH-020.4.033.650-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2006, S. 16, Publ. 3473208).
Statutenänderung:
03.10.2008, 09.12.2008.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Planen, Erstellung und Unterhalten von Gartenanlagen und das Handeln von Pflanzen, Blumen und Gartenartikeln jeglicher Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern..
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Geschäftsführers vom 03.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruppli, Bruno, von Fischbach-Göslikon, in Turbenthal, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Colombo, Marco, von Onsernone, in Wetzikon ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Gossau ZH und mit einem Stammanteil von CHF 16'000.00];
Eppler, Thomas, von Wetzikon ZH, in Rapperswil-Jona, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.