Max Egli
domiciled in Unterägeri, from Bäretswil Active mandates: Egmatra Egli, Egmatra AG Connected persons: Roger Marcolin You can stay up to date through "Max Egli", please log in or register free of charge.You are now following "Max Egli"
Credit rating You can stay up to date through "Max Egli", please log in or register free of charge.You are now following "Max Egli"
|
|
Max Egli
domiciled in Riehen, from Stäfa Active mandates: Max Egli Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Max Egli", please log in or register free of charge.You are now following "Max Egli"
Credit rating You can stay up to date through "Max Egli", please log in or register free of charge.You are now following "Max Egli"
|
|
Max Egli
domiciled in Hombrechtikon, from Wald (ZH) Active mandates: Kulturclub Tösstal Connected persons: Martin Gasser, Gino R. Sonderegger, Marc Buffat and more You can stay up to date through "Max Egli", please log in or register free of charge.You are now following "Max Egli"
Credit rating You can stay up to date through "Max Egli", please log in or register free of charge.You are now following "Max Egli"
|
Places where people with the name Max Egli live
Sectors in which people with the name Max Egli work
Trading with various goods
Architectural and engineering activities
Religious, political or secular associations
Trading with various goods
Architectural and engineering activities
Religious, political or secular associations
Private persons with the name Max Egli
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Max Egli
Publication number: HR02-1005089365, Commercial Registry Office Glarus
Interhoval AG, in Glarus, CHE-102.633.553, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 29.05.2019, Publ. 1004640649).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egli, Dr. Max, von Bäretswil, in Rafz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Saupper, Dr.iur. Eveline Maria, von Albula/Alvra, in Savognin (Surses), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bauer, Dr. Manuel, von Degersheim, in Küsnacht, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Senti, Dr. Richard Martin, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Oberschan (Wartau), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Senti, Dr. Richard, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gubser Moosleithner, Stephanie Regina, von Quarten, in Vaduz (LI), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bretscher, Remo, von Winterthur, in Vaduz (LI), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004563080, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stiftung WOHIN für Wohnen + Integration, in Spiez, CHE-115.707.422, Stiftung (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2017, Publ. 3592667).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stettler, Elisabeth, von Vechigen, in Faulensee (Spiez), Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, Max, von Krauchthal, in Spiez, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hari, Hans Peter, von Adelboden, in Frutigen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Baur, Lorenz, von Stocken-Höfen, in Thierachern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3576837, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Kulturclub Tösstal, in Turbenthal, CHE-481.129.042, Verein (SHAB Nr. 168 vom 01.09.2015, Publ. 2348903).
Statutenänderung:
31.03.2017. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küttel, Bruno, von Gersau, in Illnau-Effretikon, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BRT - Bruno Ruppli Treuhand (CHE-111.657.883), in Turbenthal, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonderegger, Gino R., von Altstätten, in Opfikon, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buffat, Marc, von Zell ZH, in Turbenthal, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bernhard, Heinz, von Dachsen, in Turbenthal, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Hofmann, Martin, von Mönchaltorf, in Zell ZH, Mitglied des Vorstandes und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Egli, Max, von Wald ZH, in Hombrechtikon, Mitglied des Vorstandes und Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.