Benno Egli
domiciled in Kriens, from Ebikon Active mandates: Baugenossenschaft Mittlerhus Connected persons: Marcel Studer, Beat Achermann, Beat Haggenmüller and more You can stay up to date through "Benno Egli", please log in or register free of charge.You are now following "Benno Egli"
Credit rating You can stay up to date through "Benno Egli", please log in or register free of charge.You are now following "Benno Egli"
|
|
Benno Egli
domiciled in Waldkirch, from Wildhaus-Alt St. Johann Active mandates: Sonnenhof Produkte AG Connected persons: Michael Hans Wick You can stay up to date through "Benno Egli", please log in or register free of charge.You are now following "Benno Egli"
Credit rating You can stay up to date through "Benno Egli", please log in or register free of charge.You are now following "Benno Egli"
|
Places where people with the name Benno Egli live
Sectors in which people with the name Benno Egli work
Management of real estate portfolio properties
Livestock and breeding
Management of real estate portfolio properties
Livestock and breeding
Private persons with the name Benno Egli
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Benno Egli
Publication number: HR02-1005140785, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Pius Bienz Treuhand- und Revisions-AG, in Kriens, CHE-105.808.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 19.06.2020, Publ. 1004914832).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Janssen, Urs, von Ruswil und Zell LU, in Kriens, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, Benno, von Ebikon, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bienz, Pius, 1961, von Luzern und Hasle (LU), in Mont-Noble, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Trélex, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aufdermauer, Matthias, von Kerns, in Stans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dissler, Claudia, von Wolhusen, in Malters, mit Kollektivprokura zu zweien;
Fanger, Esther, von Sarnen, in Sarnen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 5503688, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Pius Bienz Treuhand- und Revisions-AG, in Kriens, CH-100.3.004.593-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2009, S. 11, Publ. 5018866).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thali, Franz, von Hitzkirch und Horw, in Rothenburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huser, Fabian, von Ennetbürgen, in Buochs, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bienz, Pius, 1961, von Luzern und Hasle LU, in Trélex, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Borer, Philipp, von Basel und Kleinlützel, in Auenstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, Benno, von Ebikon, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5327536, Commercial Registry Office Zurich, (20)
AAR Treuhand AG, bisher in Kriens, CH-100.3.003.911-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2008, S. 10, Publ. 4332482).
Statutenänderung:
20.10.2009.
Sitz neu:
Winterthur.
Domizil neu:
Rosentalstrasse 16, 8400 Winterthur.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Treuhand- und Revisionsbüros, insbesondere die Übernahme von Revisionsstellenmandaten, Finanz-, Steuer- und Unternehmensberatungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Liberierung:
CHF 50'000.00.
Aktien:
50 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (Brief, Telefax) oder mit E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bäurle, Ludwig genannt Louis, von Luzern, in Stansstad, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Egli, Benno, von Ebikon, in Kriens, Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Pius Bienz Treuhand- und Revisions-AG, in Kriens, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böschenstein, Max, von Stein am Rhein, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Adiuvo Treuhand & Consulting GmbH (CH-280.9.012.697-6), in Reinach BL, Revisionsstelle.