Oliver Ulrich Egger
domiciled in Zürich, from Aarwangen Active mandates: ahdis ag Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Oliver Ulrich Egger", please log in or register free of charge.You are now following "Oliver Ulrich Egger"
Credit rating You can stay up to date through "Oliver Ulrich Egger", please log in or register free of charge.You are now following "Oliver Ulrich Egger"
|
Places where people with the name Oliver Ulrich Egger live
Sectors in which people with the name Oliver Ulrich Egger work
IT services
IT services
Private persons with the name Oliver Ulrich Egger
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Oliver Ulrich Egger
Publication number: HR02-1004679517, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ahdis gmbh, in Zürich, CHE-497.213.122, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2017, Publ. 3289941).
Statutenänderung:
12.07.2019.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 21.06.2019 und Bilanz per 31.12.2018 mit Aktiven von CHF 187'370.11 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 82'778.43 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 1000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
ahdis ag.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere Consulting, Entwicklung, Verkauf von Software und Hardware im IT-Bereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Bei der Kapitalerhöhung vom 21.06.2019 wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 80'000.00 umgewandelt.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Oliver Ulrich, von Aarwangen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2027393, Commercial Registry Office Zurich, (20)
visionary AG, in Zürich, CHE-109.705.030, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2014, Publ. 1531261).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egger, Oliver Ulrich, von Aarwangen, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plüss, Pascal, von Niederhasli, in Niederhasli, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wimobag GmbH (CHE-101.713.209), in Ehrendingen, Revisionsstelle [bisher: Wimobag GmbH (CH-400.3.009.022-9), in Koblenz].
Publication number: 1972059, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ahdis gmbh, in Zürich, CHE-497.213.122, Bertastrasse 4, 8003 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
02.02.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bietet Consultingdienstleistungen für Dritte an, entwickelt und verkauft Software und die dazu benötigten Dienstleistungen und Hardware;
ist zu allen Geschäften und Massnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen;
kann dazu im In- und Ausland Liegenschaften erwerben, Zweigniederlassungen errichten, andere Unternehmen gründen, erwerben oder sich an solchen Unternehmen beteiligen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 02.02.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Egger, Oliver Ulrich, von Aarwangen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.