Karl Dunst
domiciled in Hergiswil, from Austria Active mandates: Dunst GmbH Connected persons: Irene Dunst-Jung You can stay up to date through "Karl Dunst", please log in or register free of charge.You are now following "Karl Dunst"
Credit rating You can stay up to date through "Karl Dunst", please log in or register free of charge.You are now following "Karl Dunst"
|
Places where people with the name Karl Dunst live
Sectors in which people with the name Karl Dunst work
Production and processing of wooden goods
Production and processing of wooden goods
Private persons with the name Karl Dunst
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Karl Dunst
Publication number: 3302663, Commercial Registry Office Valais, (621)
Dugico SA, à Collombey-Muraz, CHE-341.681.611, société anonyme (No. FOSC 41 du 28.02.2014, Publ. 1372645).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Dunst, Karl, de Hefenhofen, à Genève, vice-président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Gippa, Bernard, de Aigle, à Ollon, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: président avec signature collective à deux].
Publication number: 1372645, Commercial Registry Office Valais, (621)
Dugico SA, à Collombey-Muraz, CHE-341.681.611, c/o GANGEMI PEINTURE SA, Rue du Pré du Pont 26, 1868 Collombey, société anonyme (nouvelle inscription).
Date des statuts:
11.02.2014.
But:
achat, vente, courtage, gérance en matière mobilière et immobilière sur le territoire suisse, dans les limites de la 'Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger';
promotion et construction en matière mobilière et immobilière (cf statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
100 actions nominatives de CHF 1'000.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par écrit ou par avis inséré dans l'organe de publication pour les convocations aux assemblées générales et par avis inséré dans l'organe de publication pour les autres communications. Selon déclaration du 11.02.2014, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Gippa, Bernard, de Aigle, à Ollon, président, avec signature collective à deux;
Dunst, Karl, de Hefenhofen, à Genève, vice-président, avec signature collective à deux.
Publication number: 1185389, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Dunst GmbH, in Oberdorf NW, CHE-114.135.322, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2010, S. 14, Publ. 5494930).
Statutenänderung:
11.11.2013.
Sitz neu:
Hergiswil NW.
Domizil neu:
Sonnmattstrasse 1, 6052 Hergiswil NW.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dunst, Karl, österreichischer Staatsangehöriger, in Hergiswil NW, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Büren NW (Oberdorf NW)];
Dunst-Jung, Irene, von Engelberg, in Hergiswil NW, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Büren NW (Oberdorf NW)].