Thomas Dürrenberger
domiciled in Reigoldswil, from Lupsingen Active mandates: ebe-wellness, Inhaberin nancy dürrenberger Connected persons: Nancy Dürrenberger You can stay up to date through "Thomas Dürrenberger", please log in or register free of charge.You are now following "Thomas Dürrenberger"
Credit rating You can stay up to date through "Thomas Dürrenberger", please log in or register free of charge.You are now following "Thomas Dürrenberger"
|
|
Thomas Dürrenberger
domiciled in Lupsingen, from Lupsingen Active mandates: Wohnbaugenossenschaft Obermatt Connected persons: Roswitha Schmadel, Pascal Styner, Vanessa Graue and more You can stay up to date through "Thomas Dürrenberger", please log in or register free of charge.You are now following "Thomas Dürrenberger"
Credit rating You can stay up to date through "Thomas Dürrenberger", please log in or register free of charge.You are now following "Thomas Dürrenberger"
|
Places where people with the name Thomas Dürrenberger live
Sectors in which people with the name Thomas Dürrenberger work
Operation of general healthcare facilities
Management of real estate portfolio properties
Operation of general healthcare facilities
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Thomas Dürrenberger
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Thomas Dürrenberger
Publication number: HR02-1005755886, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
DBL Solardach GmbH, in Reigoldswil, CHE-445.523.555, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 22.01.2021, Publ. 1005080993).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dürrenberger, Thomas, von Lupsingen, in Reigoldswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schiliro, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Wintersingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: HR02-1005329911, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Wohnbaugenossenschaft Obermatt, in Lupsingen, CHE-108.623.783, Genossenschaft (SHAB Nr. 174 vom 09.09.2009, S.6, Publ. 5238778).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschopp, Bruno, von Lupsingen, in Lupsingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dürrenberger, Yvonne, von Lupsingen, in Lupsingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mangold, Maya, von Lupsingen, in Lupsingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Ralph, von Ingenbohl, in Lupsingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wäger, Andreas, von Gommiswald, in Lupsingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dürrenberger, Thomas, von Lupsingen, in Lupsingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Graue, Vanessa, deutsche Staatsangehörige, in Lupsingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmadel, Roswitha, deutsche Staatsangehörige, in Lupsingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR01-1005080993, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
DBL Solardach GmbH, in Reigoldswil, CHE-445.523.555, Ischlagweg 17, 4418 Reigoldswil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
23.12.2020. 18.01.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Montage von Solaranlagen. Die Gesellschaft kann sich daneben an anderen Unternehmen irgendwelcher Art im ln- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren. Sie kann Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im ln- und Ausland erwerben, belasten und veräussern sowie durch Beschluss der Geschäftsführung Zweigniederlassungen und Agenturen im ln- oder Ausland errichten. lm Weiteren kann die Gesellschaft Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen, Darlehen aufnehmen und gewähren sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich an die im Anteilbuch eingetragenen Adressen. Gemäss Erklärung vom 23.12.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Dürrenberger, Thomas, von Lupsingen, in Reigoldswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.