Jean Ducommun
domiciled in Crissier, from Le Locle Active mandates: DUCOMMUN SA Connected persons: Cédric Locher, Céline Chevalley, Nora Morisod and more You can stay up to date through "Jean Ducommun", please log in or register free of charge.You are now following "Jean Ducommun"
Credit rating You can stay up to date through "Jean Ducommun", please log in or register free of charge.You are now following "Jean Ducommun"
|
Places where people with the name Jean Ducommun live
Sectors in which people with the name Jean Ducommun work
Operation of design, graphics and jewellery studios
Operation of design, graphics and jewellery studios
Private persons with the name Jean Ducommun
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Jean Ducommun
Publication number: 2537209, Commercial Registry Office Zug, (170)
MEDIPOOL AG, in Zug, CHE-107.680.991, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 18.11.2008, S. 20, Publ. 4736920).
Statutenänderung:
26.08.2015.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
Zugerstrasse 6, 6330 Cham.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ducommun, Dr. Jean-Claude, von Genève, in Port, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Caliezi, Dr. Christoph, von Rähzüns, in Muri bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5762994, Commercial Registry Office Berne, (36)
Elektro Leuenberger GmbH, in Wyssachen, CH-053.4.004.186-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2009, S. 6, Publ. 4866012).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ducommun, Jean-Maurice, von Le Locle und Les Ponts-de-Martel, in St-Blaise (Gemeinde Saint-Blaise), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuenberger, Christoph, von Huttwil, in Wyssachen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 4866012, Commercial Registry Office Berne, (36)
Elektro Leuenberger GmbH, in Wyssachen, CH-053.4.004.186-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 9 vom 15.01.1996, S. 263).
Statutenänderung:
27.11.2008.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Kauf, der Verkauf sowie die Installation von elektrischem und elektronischem Material aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sich, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief, E-Mail oder Fax. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 27.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ducommun, Jean-Maurice, von Le Locle und Les Ponts-de-Martel, in St-Blaise (Gemeinde Saint-Blaise), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Leuenberger, Christoph, von Huttwil, in Wyssachen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].