Simon Diezi
domiciled in Thal, from Thal Active mandates: Genossenschaft zum Erhalt des Kiesschiffs Altenrhein GEKSA, Stiftung Landschaftspark Wartegg Connected persons: Marco Forrer, Urs Müller, Marcel Edgar Müller and more You can stay up to date through "Simon Diezi", please log in or register free of charge.You are now following "Simon Diezi"
Credit rating You can stay up to date through "Simon Diezi", please log in or register free of charge.You are now following "Simon Diezi"
|
Places where people with the name Simon Diezi live
Sectors in which people with the name Simon Diezi work
Religious, political or secular associations
Religious, political or secular associations
Private persons with the name Simon Diezi
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Simon Diezi
Publication number: HR02-1006048615, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Obstverwertungsgenossenschaft Staad, in Thal, CHE-100.087.237, Genossenschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2022, Publ. 1005372940).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diezi, Simon, von Thal, in Thal, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wettstein, Alfred, von Thal, in Thal, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1006029362, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
INEC Vereinigung der Hersteller von Johannisbrotkernmehl, in Märstetten, CHE-110.262.482, Verein (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2020, Publ. 1004925637).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diezi, Simon, von Thal, in Thal, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wagner, Mikulas, slowakischer Staatsangehöriger, in Boleráz (SK), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Manenti, Giuseppina, italienische Staatsangehörige, in Ragusa (IT), Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005805535, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
polygal ag, in Märstetten, CHE-101.737.138, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2021, Publ. 1005364444).
Statutenänderung:
13.06.2023.
Zweck neu:
Handel mit und Fabrikation von Produkten sowie Erbringung von Dienstleistungen vor allem für die Papier- und Textilindustrie sowie für die Lebensmittelindustrie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen, Betriebsstätten und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Firmen und Institutionen direkt oder indirekt beteiligen, Finanzdienstleistungen erbringen sowie im In- und Ausland Immobilien, Mobilien und Immaterialgüterrechte (Patente, Lizenzen und weitere gewerbliche Schutzrechte) sowie weitere Vermögenswerte erwerben, verwalten, verwerten und veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Konzerngesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen und Einladungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diezi, Simon, von Thal, in Thal, mit Kollektivprokura zu zweien.