Alexa Penelope den Hartog
domiciled in Zürich, from Kreuzlingen and Zürich Active mandates: Baugesellschaft Prolung AG in Liquidation, Architecture Land Initiative, société coopérative and more Connected persons: Jürg Heini, Helen Den Hartog, Andreas Schrämli and more You can stay up to date through "Alexa Penelope den Hartog", please log in or register free of charge.You are now following "Alexa Penelope den Hartog"
Credit rating You can stay up to date through "Alexa Penelope den Hartog", please log in or register free of charge.You are now following "Alexa Penelope den Hartog"
|
Places where people with the name Alexa Penelope den Hartog live
Sectors in which people with the name Alexa Penelope den Hartog work
General structural engineering
Architectural and engineering activities
General structural engineering
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Alexa Penelope den Hartog
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Alexa Penelope den Hartog
Publication number: HR02-1005930643, Commercial Registry Office Graubünden
Baugesellschaft Prolung AG, in Rhäzüns, CHE-295.689.116, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2016, Publ. 3054181).
Firma neu:
Baugesellschaft Prolung AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Baugesellschaft Prolung SA in liquidazione) (Baugesellschaft Prolung Ltd in liquidation).
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 29.12.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
den Hartog, Alexa, von Kreuzlingen, in Zürich, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Jürg Heini [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Jürg Heini];
den Hartog, Helen, von Kreuzlingen, in Zürich, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Jürg Heini, Mitglied [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Jürg Heini];
Heini, Jürg, von Lumnezia, in Bonaduz, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Präsident [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005416616, Commercial Registry Office Zurich, (20)
TEN, in Zürich, CHE-356.158.347, Verein (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2018, Publ. 4136013).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
den Hartog, Alexa, von Kreuzlingen, in Zürich, Vizepräsidentin des Vorstandes, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grandgirard, Stéphane Alexis, von Cugy FR, in Lausanne, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blagojevic, Marija, serbische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jones, Emma Letizia, italienische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Othenin-Girard, Guillaume Lawrence, von Le Locle, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lloyd, Scott, von Bütschwil-Ganterschwil, in Zürich, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkhart, Lukas, von Müntschemier, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rothenbühler, Nicolas, von Trachselwald, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1005013310, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Architecture Land Initiative, société coopérative, in Zürich, CHE-228.841.674, Zwinglistrasse 6a, 8004 Zürich, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
10.09.2020.
Weitere Adressen:
Rue Pré-du-Marché 28, 1004 Lausanne.
Zweck:
Die Genossenschaft bezweckt, in gemeinsamer Selbsthilfe, die Unterstützung ihrer Mitglieder bei der kollektiven Ausarbeitung und Ausführung von Projekten mit einer politischen Dimension;
in Architektur, Landschaft und öffentlichem Raum. Die Genossenschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Genossenschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Anteilscheine:
CHF 3'333.00, CHF 333.00 oder CHF 3.00.
Pflichten:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich. Gemäss Erklärung vom 19.10.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Dupuis, Aurélie, von Genève, in Genève, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schrämli, Andreas, von Winterthur, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
den Hartog, Alexa Penelope, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dietz, Dieter, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mignon, Agathe Claire Estelle, französische Staatsangehörige, in Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Negueruela del Castillo, Dario, spanischer Staatsangehöriger, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.