Marco Roberto Demont
domiciled in Zürich, from Trun Active mandates: Swiss Activities AG Connected persons: Denis Bruch, Reto Graf, Michael Heiner Jenny and more You can stay up to date through "Marco Roberto Demont", please log in or register free of charge.You are now following "Marco Roberto Demont"
Credit rating You can stay up to date through "Marco Roberto Demont", please log in or register free of charge.You are now following "Marco Roberto Demont"
|
Places where people with the name Marco Roberto Demont live
Sectors in which people with the name Marco Roberto Demont work
Data processing and hosting services
Data processing and hosting services
Private persons with the name Marco Roberto Demont
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Marco Roberto Demont
Publication number: HR02-1006018541, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Swiss Activities AG, in Erlenbach (ZH), CHE-397.027.688, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2023, Publ. 1005805971).
Statutenänderung:
16.04.2024.
Aktienkapital neu:
CHF 139'669.00 [bisher: CHF 120'162.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 139'669.00 [bisher: CHF 120'162.00].
Aktien neu:
139'669 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 120'162 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Bei der Kapitalerhöhung vom 16.04.2024 werden Forderungen von CHF 663'238.00 verrechnet, wofür 19'507 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Tanja, von Remetschwil, in Barcelona (ES), Mitglied der Geschäftsleitung (CSO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Mathias, von Lauterbrunnen, in Erlenbach (ZH), Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Einzelunterschrift];
Graf, Reto, von Lauterbrunnen, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bruch, Denis, deutscher Staatsangehöriger, in Wilderswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Demont, Marco Roberto, von Trun, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005869320, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Homas AG, in Zürich, CHE-243.526.837, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2023, Publ. 1005859701).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Demont, Marco Roberto, von Trun, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005859701, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Homas AG, in Zürich, CHE-243.526.837, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2022, Publ. 1005589972).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schibli, Oliver, von Dachsen, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Demont, Marco Roberto, von Trun, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Rellstab, André, von Erlenbach (ZH), in Davos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].