Dr. Peter Nicolai Damisch
domiciled in Herrliberg, from Herrliberg and Deutschland Active mandates: The Capital Markets Company Sàrl, PND Consulting GmbH and more Connected persons: Bruno Schenk, Paul Swamynathan, Neil James Hunsworth and more You can stay up to date through "Dr. Peter Nicolai Damisch", please log in or register free of charge.You are now following "Dr. Peter Nicolai Damisch"
Credit rating You can stay up to date through "Dr. Peter Nicolai Damisch", please log in or register free of charge.You are now following "Dr. Peter Nicolai Damisch"
|
Places where people with the name Peter Nicolai Damisch live
Sectors in which people with the name Peter Nicolai Damisch work
IT services
Services regarding management consulting
IT services
Services regarding management consulting
Private persons with the name Peter Nicolai Damisch
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Peter Nicolai Damisch
Publication number: HR02-1005870355, Commercial Registry Office Zurich, (20)
The Capital Markets Company Sàrl, in Zürich, CHE-114.474.238, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2023, Publ. 1005833719).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Damisch, Peter, von Herrliberg, in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005128255, Commercial Registry Office Glarus
Trucks4Rent (Schweiz) AG, bisher in Risch, CHE-142.496.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 21.10.2019, Publ. 1004741480).
Statutenänderung:
11.03.2021.
Sitz neu:
Glarus Nord.
Domizil neu:
Spinnereistrasse 8, 8866 Ziegelbrücke.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermietung von Nutzfahrzeugen aller Art, Baumaschinen und -geräten sowie Personenwagen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften eingehen. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Mit Erklärung vom 04.10.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Damisch, Peter, von Herrliberg, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofmanninger, Patrick, österreichischer Staatsangehöriger, in Rorschacherberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staudinger, Philipp Paul, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirth, Alfred René, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zeller, Dominik, von Zürich, in Galgenen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
GMTC Treuhand & Consulting AG (CHE-107.647.893), in St. Gallen, Revisionsstelle;
Servello, Saverio, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Triesen (LI), mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR01-1004741480, Commercial Registry Office Zug, (170)
Trucks4Rent (Schweiz) AG, in Risch, CHE-142.496.334, Luzernerstrasse 1, 6343 Rotkreuz, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
04.10.2019.
Zweck:
Vermietung von Nutzfahrzeugen aller Art, Baumaschinen und -geräten sowie Personenwagen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 04.10.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Damisch, Peter, von Herrliberg, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.