Vincenzo D'Acunto
domiciled in Bülach, from Italy Active mandates: Personalvorsorgestiftung der Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie (Schweiz) AG in Liquidation Connected persons: Christian Zuber, Erika Baumeler, Jörg Walti You can stay up to date through "Vincenzo D'Acunto", please log in or register free of charge.You are now following "Vincenzo D'Acunto"
Credit rating You can stay up to date through "Vincenzo D'Acunto", please log in or register free of charge.You are now following "Vincenzo D'Acunto"
|
Places where people with the name Vincenzo D'Acunto live
Sectors in which people with the name Vincenzo D'Acunto work
Operation of an pension fund
Operation of an pension fund
Private persons with the name Vincenzo D'Acunto
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Vincenzo D'Acunto
Publication number: 2443967, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Personalvorsorgestiftung der Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-109.739.626, Stiftung (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2013, Publ. 1096435).
Name neu:
Personalvorsorgestiftung der Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie (Schweiz) AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 21.08.2015 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumeler, Erika, von Kriens, in Cham, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
D'Acunto, Vincenzo, italienischer Staatsangehöriger, in Bülach, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Walti, Jörg, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zuber, Christian, von Opfikon, in Dietlikon, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG (CH-020.3.001.933-8)].
Publication number: 6188756, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Personalvorsorgestiftung der Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie (Schweiz) AG, in Zürich, CH-020.7.900.416-5, Stiftung (SHAB Nr. 11 vom 18.01.2010, S. 27, Publ. 5445664).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumeler, Erika, von Kriens, in Cham, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug];
Burgermeister, André, von Märstetten, in Wetzikon ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rüti ZH];
D'Acunto, Vincenzo, italienischer Staatsangehöriger, in Bülach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].
Publication number: 4067410, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie (Schweiz) AG, in Zürich, CH-020.3.902.748-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2007, S. 21, Publ. 3931582).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zürcher, Baldwin, von Friltschen, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Musielak, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oes, Hanspeter, von Ermatingen, in Horgen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Piel, Siegfried Jakob Maria, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Gerhardt, Dr. Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Cham];
Pfeiffer, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arnold, Christian, von Simplon, in Männedorf, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boller, Luke, von Gossau ZH, in Jona, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vize-Direktor];
Burgermeister, André, von Märstetten und Kemmental, in Wetzikon ZH, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rüti ZH];
Cavaletto, Massimo, von Zürich und Le Bémont JU, in Rüschlikon, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: italienischer Staatsangehöriger];
Davatz, Mario, von Fanas, in Gossau ZH, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Melching, Dr. Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Cham];
Bozzo, Paolo, italienischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
D'Acunto, Vincenzo, italienischer Staatsangehöriger, in Bülach, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Frei, Tobias Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Arni AG, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Füglistaller, Beat, von Rottenschwil, in Zumikon, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Peter, von Oeschenbach, in Regensdorf, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaufmann, Alexandre, von Olten, in Freienbach, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Schuster, Stephanie, deutsche Staatsangehörige, in Zug, Vize-Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vögtli, Dr. Martin, von Hochwald, in Lenzburg, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Helfenstein, Janine, von Luzern, in Uitikon, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Hüsler, Janine, von Rickenbach LU];
Matzinger, Iris, von Rüdlingen, in Andelfingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zimmermann, Gabriela Maria, von Zollikon und Ebikon, in Zollikon, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Oberrieden].