Laurent Crelier
domiciled in Attalens, from Bure Active mandates: digicapt sàrl Connected persons: Blaise Carrupt You can stay up to date through "Laurent Crelier", please log in or register free of charge.You are now following "Laurent Crelier"
Credit rating You can stay up to date through "Laurent Crelier", please log in or register free of charge.You are now following "Laurent Crelier"
|
Places where people with the name Laurent Crelier live
Sectors in which people with the name Laurent Crelier work
IT services
IT services
Private persons with the name Laurent Crelier
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Laurent Crelier
Publication number: 1590673, Commercial Registry Office Valais, (621)
digicapt sàrl, à Martigny, CHE-113.251.925, société à responsabilité limitée (No. FOSC 33 du 17.02.2010, p. 21, Publ. 5500744).
Modification des statuts:
12.02.2014.
Nouveau but:
développement de logiciels et de services liés à l'informatique;
promotion immobilière, achat, vente, location, gestion et construction d'immeubles, d'habitations, commerciaux et industriels;
exploitation de biens immobiliers sauf ceux soumis à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger LFAIE ainsi que toutes activités s'y rapportant directement ou indirectement;
importation, exportation, commerce et distribution de tous produits, fournitures de conseil et service liés à l'informatique (cf statuts pour but complet).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bachmann, François, de Bâle, à Penthalaz, associé-gérant et président, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 7'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Carrupt, Blaise, de Chamoson, à Leytron, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 105 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: associé et gérant avec signature individuelle et avec une part sociale de CHF 7'000.00];
Crelier, Laurent, de Bure, à Attalens, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 105 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: avec une part sociale de CHF 7'000.00].
Publication number: 5500744, Commercial Registry Office Valais, (621)
digicapt sàrl, à Martigny, CH-621.4.007.299-5, société à responsabilité limitée (FOSC no 182 du 19.09.2008, p. 18, publ. 4658826).
Modification des statuts:
28.12.2009, 5.02.2010.
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir statuts.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Statuts adaptés au nouveau droit. [biffé: Capital social entièrement libéré].
Versements supplémentaires:
pour les détails, voir statuts. [biffé: Versements supplémentaires au sens de l'art. 803 CO: au maximum un tiers de la part sociale de chaque associé]. Selon déclaration du 28.12.2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Inscription ou modification de personnes:
Bachmann, François, de Bâle, à Penthalaz, associé-gérant et président, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 7'000.-- [précédemment: associé et gérant];
Crelier, Laurent, de Bure, à Attalens, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 7'000.-- [précédemment: à Lausanne];
Carrupt, Blaise, de Chamoson, à Leytron, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 7'000.-- [précédemment: à Martigny].
Publication number: 3635490, Commercial Registry Office Valais
digicapt sàrl, à Martigny, CH-621.4.007.299-5, Ch. des Barrières 37, 1920 Martigny, nouvelle société à responsabilité limitée.
Date des statuts:
19.10.2006.
But:
développement de logiciels et de services liés à l'informatique, pour petites et moyennes entreprises (PME);
promotion immobilière, achat, vente, location, gestion et construction d'immeubles sauf ceux soumis à la LFAIE et toutes activités convergentes;
importation, exportation, commerce et distribution de tous produits;
fourniture de conseils et de service liés à l'informatique.
Capital social:
CHF 21'000.--.
Organe de publication:
FOSC. Capital social entièrement libéré. Versements supplémentaires au sens de l'art. 803 CO: au maximum un tiers de la part sociale de chaque associé.
Personnes inscrites:
Bachmann, François, de Bâle, à Penthalaz, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 7'000.--;
Crelier, Laurent, de Bure, à Lausanne, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 7'000.--;
Carrupt, Blaise, de Chamoson, à Martigny, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 7'000.--.