Michel Clivaz
domiciled in St-Martin, from Crans-Montana Active mandates: Masotel SA, meralp Sàrl and more Connected persons: Michel Ernest Juillerat, Pierre-Albert Héritier, Jean-Claude Vouillamoz and more You can stay up to date through "Michel Clivaz", please log in or register free of charge.You are now following "Michel Clivaz"
Credit rating You can stay up to date through "Michel Clivaz", please log in or register free of charge.You are now following "Michel Clivaz"
|
Places where people with the name Michel Clivaz live
Sectors in which people with the name Michel Clivaz work
Operation of holiday cottages
Architectural and engineering activities
Services regarding management consulting
Operation of holiday cottages
Architectural and engineering activities
Services regarding management consulting
Private persons with the name Michel Clivaz
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Michel Clivaz
Publication number: HR02-1006114473, Commercial Registry Office Valais, (626)
meralp Sàrl, à Sion, CHE-376.509.220, société à responsabilité limitée (No. FOSC 131 du 10.07.2018, Publ. 4348853).
Modification des statuts:
19.06.2024.
Nouveau siège:
Mont-Noble.
Nouvelle adresse:
c/o Masotel SA, Place de la Tsena 1, 1968 Mase.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Scheiwiller, Andreas, de Waldkirch, à Thalwil, associé et président des gérants, avec signature collective à deux, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00;
Héritier, Pierre Albert, de Savièse, à Savièse, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 7 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Clivaz, Michel, de Crans-Montana, à Saint-Martin (VS), associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 3 parts sociales de CHF 1'000.00].
Publication number: HR02-1005650001, Commercial Registry Office Valais, (626)
Masotel SA, à Sion, CHE-280.415.389, société anonyme (No. FOSC 36 du 22.02.2021, Publ. 1005107215).
Modification des statuts:
12.12.2022.
Nouveau siège:
Mont-Noble.
Nouvelle adresse:
Place de la Tsena 1, 1968 Mase.
Autres adresses:
Batterie du Village 47, 1968 Mase.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bilard, Eric, de Saint-Légier-La Chiésaz, à Saint-Légier-La Chiésaz, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Maggioli, Jean-Louis, de Lajoux (JU), à Saint-Imier, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Fiduciaire FIDAG SA (CHE-105.760.685), à Martigny, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Clivaz, Michel, de Crans-Montana, à Saint-Martin (VS), administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux]. Selon déclaration du 28.11.2022, il est renoncé à un contrôle restreint. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Publication number: HR02-1004822098, Commercial Registry Office Valais, (626)
ALPBORZ Architecture Sàrl, à Sion, CHE-197.924.782, société à responsabilité limitée (No. FOSC 178 du 14.09.2017, Publ. 3753023).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Sistani Pour, Ashkan, de Pully, à Pully, associé et président des gérants, avec signature collective à deux, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Clivaz, Michel, de Crans-Montana, à Saint-Martin (VS), associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00].