Kai Jan Christen
domiciled in Luzern, from Affoltern im Emmental Active mandates: Humanitäre Hilfe Ägerital, younite consulting GmbH Connected persons: Michael Ehmes, Birgit Ehmes-Hillenbrand, Sina Mehl You can stay up to date through "Kai Jan Christen", please log in or register free of charge.You are now following "Kai Jan Christen"
Credit rating You can stay up to date through "Kai Jan Christen", please log in or register free of charge.You are now following "Kai Jan Christen"
|
Places where people with the name Kai Jan Christen live
Sectors in which people with the name Kai Jan Christen work
Other social services
Services regarding management consulting
Other social services
Services regarding management consulting
Private persons with the name Kai Jan Christen
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Kai Jan Christen
Publication number: HR02-1005503726, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
younite consulting GmbH, in Luzern, CHE-217.316.820, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2022, Publ. 1005495906).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marti, Daniel, von Hergiswil (NW), in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mehl, Sina, deutsche Staatsangehörige, in Luzern, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Christen, Kai Jan, von Affoltern im Emmental, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR01-1005476521, Commercial Registry Office Zug, (170)
Humanitäre Hilfe Ägerital, in Unterägeri, CHE-312.078.105, c/o Familie Ehmes, Alte Landstrasse 3A, 6314 Unterägeri, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
22.03.2022.
Zweck:
Der Verein bezweckt die Minderung des Leides der Bevölkerung und das Erfüllen von humanitären Aufgaben in Krisensituationen im In- und Ausland. Der Verein verfolgt keine kommerziellen Zwecke und ist nicht gewinnstrebend.
Mittel:
Mittel des Vereins: Erträge aus Veranstaltungen und dem Vereinsvermögen;
freiwillige Zuwendungen (Sponsorengelder, Schenkungen, Vermächtnisse etc.);
Subventionen;
Erträge aus Leistungsvereinbarungen.
Datum der Gründung:
22.03.2022.
Eingetragene Personen:
Ehmes, Birgit, deutsche Staatsangehörige, in Unterägeri, Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Christen, Kai, von Affoltern im Emmental, in Luzern, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Ehmes, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Unterägeri, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Hellmüller, Monika, von Willisau, in Oberägeri, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1004996428, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Christen & Partner Consulting GmbH, in Luzern, CHE-217.316.820, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2018, Publ. 3971627).
Statutenänderung:
25.09.2020.
Firma neu:
younite consulting GmbH.
Domizil neu:
Werftestrasse 2, 6005 Luzern.
Stammkapital neu:
CHF 21'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mehl, Sina, deutsche Staatsangehörige, in Luzern, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Christen, Kai Jan, von Affoltern im Emmental, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Marti, Daniel, von Hergiswil (NW), in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.