Mustafa Cagan
domiciled in Brugg, from Turkey Active mandates: Sonneland AG, essgo.ch GmbH Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Mustafa Cagan", please log in or register free of charge.You are now following "Mustafa Cagan"
Credit rating You can stay up to date through "Mustafa Cagan", please log in or register free of charge.You are now following "Mustafa Cagan"
|
Places where people with the name Mustafa Cagan live
Sectors in which people with the name Mustafa Cagan work
Retail trading in fuels (petrol stations)
Mail order and retail e-commerce
Retail trading in fuels (petrol stations)
Mail order and retail e-commerce
Private persons with the name Mustafa Cagan
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Mustafa Cagan
Publication number: 3152641, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Sonneland AG, in Windisch, CHE-111.640.411, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 09.04.2015, Publ. 2086639).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Rosina, von Baden und Bad Zurzach, in Birr, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cagan, Mustafa, türkischer Staatsangehöriger, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2086639, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Sonneland AG, in Windisch, CHE-111.640.411, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2015, Publ. 1954479).
Statutenänderung:
27.03.2015.
Aktienkapital neu:
CHF 225'000.00 [bisher: CHF 150'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 225'000.00 [bisher: CHF 150'000.00].
Aktien neu:
225 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 150 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung vom 27.03.2015.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Rosina, von Bad Zurzach und Baden, in Birr, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Zurzach, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Cagan, Mustafa, türkischer Staatsangehöriger, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1379735, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Medstar GmbH, in Brugg, CHE-216.658.933, Aarauerstrasse 73, 5200 Brugg AG, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
25.02.2014.
Zweck:
Operating von Zigarettenautomaten und Unterhaltungsautomaten;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Das Stammkapital ist bei der Gründung vollständig liberiert worden.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 18.02.2014 sechs Zigarettenautomaten, wofür 20 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 8'074.60 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 25.02.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Cagan, Mustafa, türkischer Staatsangehöriger, in Brugg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.