Rudolf Buser
domiciled in Greng, from Erlinsbach (SO) Active mandates: Pensionskasse für Journalisten in Liquidation Connected persons: Alfred Ernst Greuter, Bernhard Raos, Elmar Perler and more You can stay up to date through "Rudolf Buser", please log in or register free of charge.You are now following "Rudolf Buser"
Credit rating You can stay up to date through "Rudolf Buser", please log in or register free of charge.You are now following "Rudolf Buser"
|
Places where people with the name Rudolf Buser live
Sectors in which people with the name Rudolf Buser work
Operation of an pension fund
Operation of an pension fund
Private persons with the name Rudolf Buser
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Rudolf Buser
Publication number: HR02-1005040872, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
MAXIPLAN AG, in Sissach, CHE-476.294.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2019, Publ. 1004652573).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buser, Rudolf, von Rünenberg, in Rünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohn, Martina, von Tenniken, in Subingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Buser, Samuel, von Diegten, in Frenkendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4240285, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Bläuer Holzbau AG, in Sissach, CHE-107.287.814, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2015, Publ. 2244655).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buser, Rudolf, von Diegten, in Rünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mundwiler-Blapp, Edith, von Tenniken, in Zunzgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buser, Samuel, von Diegten, in Frenkendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaderli, Bruno, von Walterswil (BE), in Itingen, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mundwiler, Martina, von Tenniken, in Zunzgen, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1573353, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
MAXIPLAN AG, in Sissach, CHE-476.294.758, Netzenstrasse 4, 4450 Sissach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
11.06.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den An- und Verkauf, die Verwaltung und den Handel mit Immobilien sowie die Ausführung von Aufträgen als Generalunternehmung insbesondere Planung und das Anbieten von Gesamtlösungen betreffend den Neu- und Umbau von Liegenschaften aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sei kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der 'Bläuer Holzbau AG' (CHE-107.287.814), in Sissach, gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 11.06.2014 und Übernahmebilanz per 31.12.2013, wonach die übernommenen Aktiven CHF 1'647'666.45 (inkl. die Liegenschaften Nrn. S2757 und 2793, beide eingetragen im Grundbuch Sissach) und die übernommenen Passiven CHF 1'342'666.45 betragen, ohne dafür eine Gegenleistung zu entrichten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Mundwiler, Max Andreas, von Tenniken, in Zunzgen, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Buser, Rudolf, von Rünenberg, in Rünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mundwiler-Blapp, Edith, von Tenniken, in Zunzgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hersberger Revisionsgesellschaft AG (CHE-107.796.642), in Seltisberg, Revisionsstelle.