Aldo Bulgheroni
domiciled in Horgen, from Zürich Active mandates: Schuhbeck's Gewürzwelten GmbH, Wyttenbach Transport AG and more Connected persons: Heidi Kälin, Willi Julius Theilacker You can stay up to date through "Aldo Bulgheroni", please log in or register free of charge.You are now following "Aldo Bulgheroni"
Credit rating You can stay up to date through "Aldo Bulgheroni", please log in or register free of charge.You are now following "Aldo Bulgheroni"
|
Places where people with the name Aldo Bulgheroni live
Sectors in which people with the name Aldo Bulgheroni work
Trading in food products
Transportation of passenger and freight by road
Management of real estate portfolio properties
Trading in food products
Transportation of passenger and freight by road
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Aldo Bulgheroni
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Aldo Bulgheroni
Publication number: HR02-1004690172, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Wyttenbach Transport AG, in Horgen, CHE-115.339.927, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2013, S.0, Publ. 993659).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ulmer, Reto, von Zürich und Steckborn, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bulgheroni, Aldo, von Zürich, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Progressia Wirtschaftsprüfung AG (CHE-106.046.662), in Freienbach, Revisionsstelle [bisher: Progressia Wirtschaftsprüfung AG (CH-130.0.002.846-3)].
Publication number: 1750867, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Schuhbeck's Gewürzwelten GmbH, in Horgen, CHE-333.123.935, Seestrasse 270, 8810 Horgen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
05.09.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Verkauf von Gewürzen sowie Feinkost, Weine, Haushalts und artverwandte Artikel. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 05.09.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Bulgheroni, Aldo, von Zürich, in Horgen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kälin, Heidi, von Einsiedeln, in Horgen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 1572325, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Alpha-Biocare GmbH, in Horgen, CHE-112.329.832, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2013, Publ. 7124412).
Firma neu:
Alpha-Biocare GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.06.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bulgheroni, Aldo, von Zürich, in Horgen, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].